JIMENEZ ORTIZ ELENA
Informe ejecutivo de JIMENEZ ORTIZ ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ ORTIZ ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGAMEL AROUSA SL | Secretario No Consejero | 02/08/2023 | |
DIGAMEL SA | Secretario No Consejero | 01/08/2023 | |
SONEPAR SPAIN SA | Apoderado Solidario | 22/10/2020 | |
GLOBAL BOUDICA SL | Secretario No Consejero | 23/11/2017 | |
SONEPAR IBERICA SA | Secretario No Consejero | 07/11/2016 | |
DIELECTRO INDUSTRIAL SA | Secretario | 03/06/2015 | |
COMERCIAL HISPANOFIL SA | Secretario No Consejero | 05/03/2015 | |
GUERIN SA | Secretario No Consejero | 24/02/2015 | |
DIELECTRO CANARIAS SA | Secretario No Consejero | 18/02/2015 | |
SONEPAR SPAIN SA | Secretario | 11/02/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JIMENEZ ORTIZ ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ ORTIZ ELENA
Empresa: DIGAMEL AROUSA SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Jimenez Ortiz Elena
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1964, L 1964, F 74, S 8, H PO 19580, I/A 19 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-36
Empresa: DIGAMEL SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Jimenez Ortiz Elena
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914, L 914, F 171, S 8, H PO 1072, I/A 38 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-36
Empresa: SONEPAR IBERICA SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Jimenez Ortiz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40389 , F 48, S 8, H M 711687, I/A 9 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-28
Empresa: DIELECTRO INDUSTRIAL SA
Consejero
Secretario
- Jimenez Ortiz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 202, S 8, H C 5831, I/A 73 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-15
Empresa: GLOBAL BOUDICA SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Jimenez Ortiz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32423 , F 161, S 8, H M 489747, I/A 13 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-28
Empresa: SONEPAR IBERICA SA
Secretario No Consejero
- Jimenez Ortiz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867 , F 215, S 8, H M 749, I/A 59 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Empresa: DIELECTRO INDUSTRIAL SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
- Jimenez Ortiz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2142 , F 193, S 8, H C 5831, I/A 52 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-15
Empresa: DIELECTRO BALEAR SA
Secretario No Consejero
- Jimenez Ortiz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 76, S 8, H PM 7091, I/A 67 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: COMERCIAL HISPANOFIL SA
Secretario No Consejero
- Jimenez Ortiz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5418 , F 132, S 8, H BI 904,A , I/ 92 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-48
Empresa: GUERIN SA
Secretario No Consejero
- Jimenez Ortiz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43765 , F 87, S 8, H B 72040, I/A 427 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-08
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ ORTIZ ELENA
Mostramos los datos de JIMENEZ ORTIZ ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ ORTIZ ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos