JIMENEZ ORTIZ DIEGO
Informe ejecutivo de JIMENEZ ORTIZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ ORTIZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA LOS CORTIJILLOS 2013 SL | Apoderado | 05/06/2019 | |
SEBON KRUP SL | Apoderado | 12/12/2013 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ ORTIZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ ORTIZ DIEGO
Empresa: AGRICOLA LOS CORTIJILLOS 2013 SL
Apoderado
- Jimenez Ortiz Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 54, S 8, H AL 42136, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-04
Empresa: AGRICOLA LOS CORTIJILLOS 2013 SL
Administrador Solidario
- Jimenez Ortiz Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 53, S 8, H AL 42136, I/A 2 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-04
Empresa: EUROTEK INVERSIONES ESPAÑA SL
Liquidador
- Jimenez Ortiz Diego
- Rosa Gisbert Antonio
- Torres Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40034 , F 135, S 8, H B 357389, I/A 4 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Empresa: EUROTEK INVERSIONES ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Ortiz Diego
- Rosa Gisbert Antonio
- Torres Garcia Jose Maria
Liquidador
- Jimenez Ortiz Diego
- Rosa Gisbert Antonio
- Torres Garcia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40034 , F 135, S 8, H B 357389, I/A 4 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-08
Empresa: AGRICOLA LOS CORTIJILLOS 2013 SL
Administrador Solidario
- Jimenez Borrego Kevin
- Jimenez Ortiz Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1608 , F 51, S 8, H AL 42136, I/A 1 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-04
Empresa: SEBON KRUP SL
Apoderado
- Jimenez Ortiz Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 128, S 8, H AL 38698, I/A 5 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-04
Información de JIMENEZ ORTIZ DIEGO
Mostramos los datos de JIMENEZ ORTIZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ ORTIZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos