JIMENEZ OLIVARES ISIDRO
Informe ejecutivo de JIMENEZ OLIVARES ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JIMENEZ OLIVARES ISIDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE IBIZA SLP | Administrador Solidario | 02/10/2019 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ OLIVARES ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ OLIVARES ISIDRO
Administrador Solidario
- Jimenez Olivares Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297, L 296, F 134, S 8, H IB 8433, I/A 10 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-07
Empresa: PITIUSAS NAUTICAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Jimenez Olivares Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 289, L 288, F 185, S 8, H IB 12793, I/A 8 (17/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-07
Empresa: PITIUSAS NAUTICAL SERVICES SL
Administrador Solidario
- Campo Gonzalez Alberto
- Jimenez Olivares Isidro
- Mari Figuerola Juan Ignacio
- Martin Prieto Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 289, L 288, F 185, S 8, H IB 12793, I/A 5 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-07
Administrador Solidario
- Campo Gonzalez Alberto
- Jimenez Olivares Isidro
- Mari Figuerola Juan Ignacio
- Martin Prieto Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297, L 296, F 133, S 8, H IB 8433, I/A 8 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-07
Empresa: BCN KAMM CAFETERIA PELUQUERIA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Olivares Isidro
- Jimenez Olivares Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37204 , F 116, S 8, H B 302708, I/A 2 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-08
Información de JIMENEZ OLIVARES ISIDRO
Mostramos los datos de JIMENEZ OLIVARES ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ OLIVARES ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos