JIMENEZ MUTILOA MIGUEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ MUTILOA MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JIMENEZ MUTILOA MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SAULA SL | Administrador Solidario | 07/08/2014 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ MUTILOA MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ MUTILOA MIGUEL
Empresa: EMBUTIDOS GOIKOA SA
Administrador Solidario
- Jimenez Mutiloa Alberto Jesus
- Jimenez Mutiloa Francisco Javier
- Jimenez Mutiloa Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 92, S 8, H NA 3035, I/A 38 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-31
Empresa: EMBUTIDOS GOIKOA SA
Administrador Solidario
- Jimenez Mutiloa Alberto Jesus
- Jimenez Mutiloa Francisco Javier
- Jimenez Mutiloa Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 92, S 8, H NA 3035, I/A 36 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-31
Empresa: EMBUTIDOS GOIKOA SA
Administrador Solidario
- Jimenez Mutiloa Alberto Jesus
- Jimenez Mutiloa Francisco Javier
- Jimenez Mutiloa Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 91, S 8, H NA 3035, I/A 33 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-31
Empresa: SERVIFORTE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Mutiloa Alberto Jesus
- Jimenez Mutiloa Francisco Javier
- Jimenez Mutiloa Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 207, S 8, H NA 28527, I/A 3 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-31
Empresa: PRODUCTOS ALIMENTARIOS GOISAN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Mutiloa Alberto Jesus
- Jimenez Mutiloa Francisco Javier
- Jimenez Mutiloa Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 160, S 8, H NA 13106, I/A 8 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-31
Empresa: INVERSIONES SAULA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Mutiloa Alberto Jesus
- Jimenez Mutiloa Francisco Javier
- Jimenez Mutiloa Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836 , F 130, S 8, H NA 17060, I/A 5 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-31
Empresa: EMBUTIDOS GOIKOA SA
Administrador Solidario
- Jimenez Mutiloa Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 90, S 8, H NA 3035, I/A 28 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-31
Empresa: SERVIFORTE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Mutiloa Alberto Jesus
- Jimenez Mutiloa Francisco Javier
- Jimenez Mutiloa Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 207, S 8, H NA 28527, I/A 2 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-31
Empresa: SERVIFORTE SL
Administrador Unico
- Jimenez Mutiloa Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1435 , F 207, S 8, H NA 28527, I/A 2 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-31
Empresa: PRODUCTOS ALIMENTARIOS GOISAN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Mutiloa Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 160, S 8, H NA 13106, I/A 7 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-31
Información de JIMENEZ MUTILOA MIGUEL
Mostramos los datos de JIMENEZ MUTILOA MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ MUTILOA MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos