JIMENEZ MORENO EDELMIRA
Informe ejecutivo de JIMENEZ MORENO EDELMIRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JIMENEZ MORENO EDELMIRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOROC SL | Administrador Solidario | 05/02/2021 | |
VILAREALENSE FONTANERIA SL | Administrador Unico | 08/05/2012 | |
GRUAS VILLARREALENSE SL | Administrador Mancomunado | 02/01/2012 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ MORENO EDELMIRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ MORENO EDELMIRA
Empresa: BIOROC SL
Administrador Solidario
- Jimenez Moreno Edelmira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667, L 234, F 215, S 8, H CS 6378, I/A 6 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-29-12
Empresa: VILAREALENSE FONTANERIA SL
Administrador Unico
- Jimenez Moreno Edelmira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 661, L 228, F 104, S 8, H CS 6161, I/A 7 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-12
Empresa: GRUAS VILLARREALENSE SL
Administrador Mancomunado
- Gamero Ruiz Aurora
- Jimenez Moreno Edelmira
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 332, F 143, S 8, H CS 9172, I/A 9 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-12
Información de JIMENEZ MORENO EDELMIRA
Mostramos los datos de JIMENEZ MORENO EDELMIRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ MORENO EDELMIRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos