JIMENEZ MOLERO ANTONIO JAVIER
Informe ejecutivo de JIMENEZ MOLERO ANTONIO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JIMENEZ MOLERO ANTONIO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLASPAL SL | Administrador Unico | 27/03/2014 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ MOLERO ANTONIO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ MOLERO ANTONIO JAVIER
Empresa: PLASPAL SL
Administrador Unico
- Jimenez Molero Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 12, S 8, H CO 32803, I/A 3 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-14
Delegado
- Jimenez Molero Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 28, S 8, H CO 2423, I/A 547 (31/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-14
Apoderado Solidario
- Balsera Guzman Fernando
- Jimenez Molero Antonio Javier
- Mena Rodriguez Jose
- Morales Villaescusa Irene
- Nuñez Cabello Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150 , F 18, S 8, H CO 2423, I/A 537 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-14
Director
- Jimenez Molero Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 222, S 8, H CO 2423, I/A 518 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-14
Delegado
- Jimenez Molero Antonio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 222, S 8, H CO 2423, I/A 518 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-14
Información de JIMENEZ MOLERO ANTONIO JAVIER
Mostramos los datos de JIMENEZ MOLERO ANTONIO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ MOLERO ANTONIO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos