JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA
Informe ejecutivo de JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA SA | Consejero | 20/06/2012 | 13/05/2015 |
CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA SA | Vicepresidente | 02/05/2013 | 13/05/2015 |
CYESA ELECTRONICA SA | Presidente | 21/09/2012 | 06/04/2015 |
CYESA ELECTRONICA SA | Consejero Delegado | 21/09/2012 | 06/04/2015 |
CYESA ELECTRONICA SA | Consejero | 21/09/2012 | 06/04/2015 |
CYESA ELECTRONICA SA | Apoderado | 25/09/2012 | 06/04/2015 |
CYESA ELECTRONICA SA | Liquidador | 06/04/2015 | 06/04/2015 |
CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCION DEPORTIVA SA | Consejero | 02/12/2013 | 26/02/2015 |
CIUDAD DE LA LUZ SA | Miem.Com.Ej. | 12/07/2013 | 13/01/2015 |
CIUDAD DE LA LUZ SA | Consejero | 12/07/2013 | 13/01/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA
Consejero
- Carbonell Peris Rafael
- Cots Soler Maria Del Carmen
- Cuello Espuña Julia
- Jimenez Martinez Virginia
Vicepresidente
- Jimenez Martinez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9625, L 6907, F 89, S 8, H V 74723, I/A 70 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-46
Empresa: CYESA ELECTRONICA SA
Liquidador
- Jimenez Martinez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 51, S 8, H M 13319, I/A 10 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Empresa: CYESA ELECTRONICA SA
Consejero Delegado
- Jimenez Martinez Virginia
Consejero
- Del Rio Fernandez Maria Teresa
- Jimenez Corral Pedro
- Jimenez Martinez Virginia
- Martinez Guillen Virginia Maria Magdalena
Presidente
- Jimenez Martinez Virginia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 51, S 8, H M 13319, I/A 10 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Consejero
- Jimenez Martinez Virginia
- Ripoll Navarro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 84, S 8, H V 63415, I/A 65 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-46
Empresa: CIUDAD DE LA LUZ SA
Consejero
- Jimenez Martinez Virginia
Miem.Com.Ej.
- Jimenez Martinez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 212, S 8, H A 61103, I/A 37 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-03
Empresa: CYESA ELECTRONICA SA
Consejero Delegado
- Jimenez Martinez Virginia
Consejero
- Del Rio Fernandez Maria Teresa
- Jimenez Corral Pedro
- Jimenez Martinez Virginia
- Martinez Guillen Virginia Maria Magdalena
Presidente
- Jimenez Martinez Virginia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30261 , F 51, S 8, H M 13319, I/A 9 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-28
Consejero
- Jimenez Martinez Virginia
- Monzo Martinez Eusebio
Miem.Com.Ej.
- Jimenez Martinez Virginia
- Monzo Martinez Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6721, L 4025, F 120, S 8, H V 11548, I/A 82 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-46
Consejero
- Jimenez Martinez Virginia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9009, L 6294, F 82, S 8, H V 63415, I/A 61 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-46
Empresa: CIUDAD DE LA LUZ SA
Consejero
- Jimenez Martinez Virginia
Miem.Com.Ej.
- Figueras Gourgues Nicolas
- Jimenez Martinez Virginia
- Ripoll Navarro Rafael
- Ventura Garcia Ignacio
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3335 , F 211, S 8, H A 61103, I/A 36 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-03
Consejero
- Buch Torralva Maximo
- Jimenez Martinez Virginia
- Marco Blanes Daniel
- Sanchez Pellejero Rafael Gabriel
Miem.Com.Ej.
- Buch Torralva Maximo
- Jimenez Martinez Virginia
- Marco Blanes Daniel
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6720, L 4024, F 103, S 8, H V 11548, I/A 75 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-46
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA
Mostramos los datos de JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ MARTINEZ VIRGINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos