JIMENEZ MANGAS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de JIMENEZ MANGAS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ MANGAS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METALCAM SHEET METAL SOFTWARE SL | Socio Unico | 22/02/2023 | |
ALDASOA ACCIONAMIENTOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 23/09/2015 | |
METALCAM SHEET METAL SOFTWARE SL | Administrador Solidario | 07/07/2015 | |
INNOVACION Y SEÑALIZACION DIGITAL SL | Administrador Solidario | 10/03/2010 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ MANGAS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ MANGAS JUAN CARLOS
Empresa: METALCAM SHEET METAL SOFTWARE SL
Socio Único
- Jimenez Mangas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 138, S 8, H SS 37780, I/A 3 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-20
Administrador Unico
- Jimenez Mangas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 115, S 8, H SS 24553, I/A 5 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-20
Empresa: METALCAM SHEET METAL SOFTWARE SL
Administrador Solidario
- Escalante Urquijo Daniel
- Jimenez Mangas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 135, S 8, H SS 37780, I/A 1 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-20
Administrador Unico
- Jimenez Mangas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 115, S 8, H SS 24553, I/A 4 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-20
Empresa: INNOVACION Y SEÑALIZACION DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Arbelaiz Labayen Julen
- Jimenez Mangas Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 188, S 8, H SS 32393, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-20
Información de JIMENEZ MANGAS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de JIMENEZ MANGAS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ MANGAS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos