JIMENEZ LOPEZ VICTOR
Informe ejecutivo de JIMENEZ LOPEZ VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ LOPEZ VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NASAS MADRID SA | Consejero | 02/07/2024 | |
LRNP GAMES 2024 SL | Consejero | 23/04/2024 | |
LOPEZ REAL INVERSIONES 2021 SL | Consejero | 09/02/2023 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ LOPEZ VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ LOPEZ VICTOR
Empresa: NASAS MADRID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alvarez Alvarez Miguel Angel
- Jimenez Lopez Victor
- Mayo Pardo Oscar
- Vicente Asenjo Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 818196, I/A 4 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Empresa: LRNP GAMES 2024 SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jimenez Lopez Victor
- Lopez Mariscal Jose Luis
- Notario Brannan Miguel Angel
- Notario Pauli Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46714 , F 171, S 8, H M 819991, I/A 1 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: LOPEZ REAL INVERSIONES 2021 SL
Consejero
- Cortes Arrese Angel
- Garcia Utrilla Fernando
- Jimenez Lopez Victor
- Lopez Mariscal Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41853 , F 139, S 8, H M 741297, I/A 6 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Aldaz Ayerra Iranzu
- Alvarez Mendez Hernan
- Baranguan Juan Idoia
- Baranguan Juan Idoia
- Campo Torrijos Alberto
- Campuzano Marin Luis
- España Aguilar Zoilo
- Fernandez De Arcaya Indurain Javier
- Galan Gall Miguel Angel
- Garcia Rodriguez Angel
- Jimenez Lopez Victor
- Juangarcia Urmeneta Thais
- Martin De Lara Maria Victoria
- Pardo Ichaso Susana
- Remacha Abia Blanca
- Romero Bodas Rogelio
- Ruiz Cuevas Jose Maria
- Suarez Rodriguez Cristina
Apoderado
- Carabel Di Paola Rosa
- Casado Fernandez Pilar Josefa
- Del Campo Serrano Jose Luis
- Dominguez Sanchez Cesar
- Dominguez Sanchez Cesar
- España Aguilar Zoilo
- Fraile Castaño Angel Luis
- Gago Rey Fernando
- Garcia Rodriguez Angel
- Garcia Rodriguez Angel
- Gutierrez Pascual Maria Teresa
- Llamas Jimenez Manuel
- Loaisa Rufo Juan Carlos
- Lopez Navarro Angel
- Maortua Oarbeascoa Maria Angeles
- Marcelo Sanz Felix Manuel
- Merida Caraballo Rafael
- Merino Martinez Miguel Angel
- Miñaur Nieto Jesus Angel
- Mugarra Urrutia Josu
- Ruiz Cuevas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3945, L 2856, F 25, S 8, H MA 36444, I/A 73 (09/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-29
Información de JIMENEZ LOPEZ VICTOR
Mostramos los datos de JIMENEZ LOPEZ VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ LOPEZ VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos