JIMENEZ LAZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de JIMENEZ LAZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JIMENEZ LAZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFORMACION Y CONTENIDOS SL | Socio Unico | 26/03/2019 | |
INFORMACION Y CONTENIDOS SL | Administrador Unico | 26/03/2019 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ LAZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ LAZ JUAN CARLOS
Empresa: INFORMACION Y CONTENIDOS SL
Administrador Unico
- Jimenez Laz Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 72, S 8, H CA 54674, I/A 1 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-11
Empresa: INFORMACION Y CONTENIDOS SL
Socio Único
- Jimenez Laz Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2308 , F 72, S 8, H CA 54674, I/A 1 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-11
Empresa: CASA DE HARDWARE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Laz Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 201, S 8, H SE 34012, I/A 5 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-41
Apoderado
- Jimenez Laz Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 13, S 8, H CA 29649, I/A 17 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-11
Apoderado
- Jimenez Laz Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1737 , F 179, S 8, H CA 29649, I/A 9 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-11
Liquidador Solidario
- Jimenez Laz Daniel
- Jimenez Laz Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1745 , F 172, S 8, H CA 30043, I/A 2 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-11
Administrador Solidario
- Jimenez Laz Daniel
- Jimenez Laz Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1745 , F 172, S 8, H CA 30043, I/A 2 (06/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-11
Información de JIMENEZ LAZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de JIMENEZ LAZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ LAZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos