JIMENEZ LACKNER CARLOS
Informe ejecutivo de JIMENEZ LACKNER CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ LACKNER CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUIDORES Y OPERADORES DE COMBUSTIBLES SL | Administrador Unico | 25/03/2013 | |
NECKURA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Administrador Solidario | 16/08/2011 | |
ANWALT SERVICIOS JURIDICOS SL | Administrador Solidario | 27/05/2011 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ LACKNER CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ LACKNER CARLOS
Empresa: ANWALTSPANIEN SL
Administrador Unico
- Jimenez Lackner Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9325, L 6607, F 109, S 8, H V 143717, I/A 2 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-46
Empresa: ANWALT OIL SL
Administrador Unico
- Jimenez Lackner Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 174, S 8, H V 154953, I/A 2 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-46
Empresa: ANWALT OIL SL
Administrador Unico
- Jimenez Lackner Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9659, L 6941, F 172, S 8, H V 154953, I/A 1 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-46
Administrador Unico
- Jimenez Lackner Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9606, L 6888, F 128, S 8, H V 153140, I/A 1 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-46
Empresa: NECKURA CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Solidario
- Izquierdo Garcia Fernando
- Jimenez Lackner Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9265, L 6548, F 127, S 8, H V 141652, I/A 3 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-46
Empresa: NECKURA CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Garcia Fernando
- Jimenez Lackner Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9265, L 6548, F 127, S 8, H V 141652, I/A 3 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-162-46
Empresa: ANWALT SERVICIOS JURIDICOS SL
Administrador Solidario
- Izquierdo Garcia Fernando
- Jimenez Lackner Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9325, L 6607, F 114, S 8, H V 143718, I/A 1 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-46
Empresa: ANWALTSPANIEN SL
Administrador Unico
- Jimenez Lackner Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9325, L 6607, F 108, S 8, H V 143717, I/A 1 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-46
Empresa: NECKURA CORREDURIA DE SEGUROS SL
Administrador Mancomunado
- Izquierdo Garcia Fernando
- Jimenez Lackner Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9265, L 6548, F 126, S 8, H V 141652, I/A 1 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-46
Información de JIMENEZ LACKNER CARLOS
Mostramos los datos de JIMENEZ LACKNER CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ LACKNER CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos