JIMENEZ JIMENEZ REBECA
Informe ejecutivo de JIMENEZ JIMENEZ REBECA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ JIMENEZ REBECA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL REDIDA SL | Socio Unico | 06/06/2014 | |
COMERCIAL REDIDA SL | Administrador Unico | 06/06/2014 | |
AJILI MERCADOS SL | Socio Unico | 07/03/2014 | |
AJILI MERCADOS SL | Administrador Unico | 07/03/2014 | |
ARBERU MERCADOS SL | Socio Unico | 26/02/2014 | |
ARBERU MERCADOS SL | Administrador Unico | 26/02/2014 | |
CHATARRERIA Y DESGUACES MIRANDA SL | Socio Unico | 21/06/2011 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ JIMENEZ REBECA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ JIMENEZ REBECA
Empresa: COMERCIAL REDIDA SL
Administrador Unico
- Jimenez Jimenez Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 153, S 8, H VA 26636, I/A 1 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-47
Empresa: COMERCIAL REDIDA SL
Socio Único
- Jimenez Jimenez Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 153, S 8, H VA 26636, I/A 1 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-47
Empresa: AJILI MERCADOS SL
Administrador Unico
- Jimenez Jimenez Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 20, S 8, H OR 14234, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-32
Empresa: AJILI MERCADOS SL
Socio Único
- Jimenez Jimenez Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 848 , F 20, S 8, H OR 14234, I/A 1 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-32
Empresa: ARBERU MERCADOS SL
Administrador Unico
- Jimenez Jimenez Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 206, S 8, H ZA 7407, I/A 1 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-49
Empresa: ARBERU MERCADOS SL
Socio Único
- Jimenez Jimenez Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 206, S 8, H ZA 7407, I/A 1 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-49
Empresa: CHATARRERIA Y DESGUACES MIRANDA SL
Nuevo Socio Único
- Jimenez Jimenez Rebeca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 171, S 8, H BU 13094, I/A 2 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-09
Información de JIMENEZ JIMENEZ REBECA
Mostramos los datos de JIMENEZ JIMENEZ REBECA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ JIMENEZ REBECA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos