JIMENEZ JEAN
Informe ejecutivo de JIMENEZ JEAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JIMENEZ JEAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIRANDADIS SL | Consejero | 20/03/2014 | |
EUROHIPER DISTRIBUCION SL | Presidente | 03/05/2011 | |
EUROHIPER DISTRIBUCION SL | Consejero Delegado | 03/05/2011 | |
EUROHIPER DISTRIBUCION SL | Consejero | 03/05/2011 | |
SERFICREAL SL | Presidente | 15/04/2010 | |
SERFICREAL SL | Consejero Delegado | 15/04/2010 | |
SERFICREAL SL | Consejero | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ JEAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ JEAN
Empresa: GRUPIBERICA MANAGEMENT AIE
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29171 , F 205, S 8, H M 525196, I/A 2 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-28
Empresa: PINTODIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gras Thierry
- Jimenez Jean
- Martin Laurent
- Martin Myriam
Presidente
- Jimenez Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 52, S 8, H M 521123, I/A 9 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Empresa: PUERTOLLANODIS SL
Consejero Delegado
- Jimenez Jean
Consejero
- Jimenez Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615 , F 9, S 8, H CR 28232, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-13
Empresa: EUROHIPER DISTRIBUCION SL
Consejero Delegado
- Jimenez Jean
Consejero
Presidente
- Jimenez Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 549 , F 170, S 8, H CR 4138, I/A 32 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-13
Empresa: SERFICREAL SL
Consejero Delegado
- Jimenez Jean
Consejero
Presidente
- Jimenez Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 391 , F 213, S 8, H CR 15241, I/A 10 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-13
Empresa: PUERTOLLANODIS SL
Consejero Delegado
- Jimenez Jean
Consejero
- Chauvin Jean Michel
- Gruau Philippe
- Jimenez Jean
- Rigault Patrick
- Vallois Jacques
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18525 , F 185, S 8, H M 321958, I/A 6 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-28
Empresa: MIRANDADIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Merchan Jesus Maria
- Jimenez Jean
- Lopez Velasco Ana Isabel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 187, S 8, H BU 10173, I/A 12 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-09
Empresa: PINTODIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gras Thierry
- Jimenez Jean
- Martin Laurent
- Vallois Jacques
Presidente
- Jimenez Jean
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 45, S 8, H M 521123, I/A 2 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Empresa: GRUPIBERICA MANAGEMENT AIE
Administrador Solidario
- Chauvin Jean Michel
- Gruau Phlippe
- Jimenez Jean
- Rigault Patrick
- Santos Dominique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29171 , F 202, S 8, H M 525196, I/A 1 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
Empresa: EUROHIPER DISTRIBUCION SL
Consejero Delegado
- Jimenez Jean
Consejero
Presidente
- Jimenez Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 402 , F 223, S 8, H CR 4138, I/A 27 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-13
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ JEAN
Mostramos los datos de JIMENEZ JEAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ JEAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos