JIMENEZ HERNANDEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de JIMENEZ HERNANDEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ HERNANDEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENOVACION CREATIVA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Secretario | 20/07/2017 | |
RENOVACION CREATIVA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Consejero | 20/07/2017 | |
RENOVACION CREATIVA DE ACTIVOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado | 20/07/2017 | |
DISTRIBUCIONES JIMENEZ Y VELAZQUEZ SL | Administrador Mancomunado | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ HERNANDEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ HERNANDEZ JOSE MARIA
Apoderado Mancomunado
- Benitez Castillo Luis Manuel
- Del Rio Aguirado Pablo
- Garrido Reyero Jose Ramon
- Jimenez Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6405 , F 77, S 8, H SE114440, I/A 2 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-41
Consejero
- Benitez Castillo Luis Manuel
- Del Rio Aguirado Pablo
- Garrido Reyero Jose Ramon
- Jimenez Hernandez Jose Maria
Presidente
Secretario
- Jimenez Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6405 , F 76, S 8, H SE114440, I/A 1 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-41
Administrador Mancomunado
- Jimenez Hernandez Jose Maria
- Rodriguez Velazquez Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152, L 110, F 210, S 8, H AV 5808, I/A 1 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-05
Empresa: RODESIAN PLAN SL
Administrador Unico
- Jimenez Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22731 , F 75, S 8, H M 406684, I/A 5 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
Empresa: RODESIAN PLAN SL
Socio Único
- Jimenez Hernandez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22731 , F 75, S 8, H M 406684, I/A 4 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Información de JIMENEZ HERNANDEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de JIMENEZ HERNANDEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ HERNANDEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos