JIMENEZ HARO GINES
Informe ejecutivo de JIMENEZ HARO GINES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ HARO GINES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y OBRAS GRUPO LA NORIA SL | Apoderado Solidario | 19/12/2016 | |
CONSTRUCCIONES MARINILA SL | Apoderado Solidario | 04/01/2013 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ HARO GINES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ HARO GINES
Apoderado Solidario
- Jimenez Haro Gines
- Jimenez Haro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 140, S 8, H AL 42514, I/A 3 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-04
Empresa: CONSTRUCCIONES MARINILA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Haro Gines
- Jimenez Haro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 152, S 8, H AL 7590, I/A 6 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-04
Empresa: CONSTRUCCIONES MARINILA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Haro Gines
- Jimenez Haro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 152, S 8, H AL 7590, I/A 5 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-04
Empresa: CONSTRUCCIONES MARINILA SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Haro Gines
- Jimenez Haro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 152, S 8, H AL 7590, I/A 4 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-04
Empresa: CONSTRUCCIONES MARINILA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Haro Gines
- Jimenez Haro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 151, S 8, H AL 7590, I/A 3 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-04
Información de JIMENEZ HARO GINES
Mostramos los datos de JIMENEZ HARO GINES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ HARO GINES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos