JIMENEZ GUEDEZ ALFREDO JOSE
Informe ejecutivo de JIMENEZ GUEDEZ ALFREDO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ GUEDEZ ALFREDO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IEQSY IMPROVE ENERGY QUALITY SL | Apoderado Solidario | 01/02/2023 | |
BLACKROW TECHNOLOGIES HOLDING SL | Consejero | 19/12/2022 | |
IMPROVE SANKEY SL | Administrador Unico | 09/04/2021 | |
IEQSY IMPROVE ENERGY QUALITY SL | Consejero | 09/10/2019 | |
ENGINEERING & CONSULTING HIFIENERGY SL | Socio Unico | 10/01/2013 | |
ENGINEERING & CONSULTING HIFIENERGY SL | Administrador Unico | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ GUEDEZ ALFREDO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GUEDEZ ALFREDO JOSE
Empresa: IEQSY IMPROVE ENERGY QUALITY SL
Apoderado Solidario
- Alaez Perez Octavio
- Astudillo Polo Francisco Jose
- Fenu Didier
- Jimenez Guedez Alfredo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39523 , F 14, S 8, H M 701691, I/A 6 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: BLACKROW TECHNOLOGIES HOLDING SL
Consejero
- Alaez Perez Octavio
- Astudillo Polo Francisco Jose
- Jimenez Guedez Alfredo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44378 , F 50, S 8, H M 782133, I/A 1 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: IMPROVE SANKEY SL
Administrador Unico
- Jimenez Guedez Alfredo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 86, S 8, H SG 7923, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-40
Empresa: NATURVOLT SL
Consejero
- Alaez Perez Octavio
- Astudillo Polo Francisco Jose
- Jimenez Guedez Alfredo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36943 , F 33, S 8, H M 660670, I/A 5 (26/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-28
Empresa: NATURVOLT SYSTEMS SL
Apoderado
Consejero
- Alaez Perez Octavio
- Astudillo Polo Francisco Jose
- Jimenez Guedez Alfredo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39523 , F 11, S 8, H M 701691, I/A 2 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: TUKUTAN RE SL
Consejero
- Alaez Perez Octavio
- Astudillo Polo Francisco Jose
- Fernandez Chico Jose Antonio
- Jimenez Guedez Alfredo Jose
- Ortega Trenado Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36943 , F 31, S 8, H M 660670, I/A 3 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Administrador Unico
- Jimenez Guedez Alfredo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277 , F 146, S 8, H SG 6204, I/A 1 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-40
Socio Único
- Jimenez Guedez Alfredo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277 , F 146, S 8, H SG 6204, I/A 1 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-40
Información de JIMENEZ GUEDEZ ALFREDO JOSE
Mostramos los datos de JIMENEZ GUEDEZ ALFREDO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GUEDEZ ALFREDO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos