JIMENEZ GONZALEZ MANUEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ GONZALEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE JIMENEZ GONZALEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCION Y REFORMA RONDA-BENADALID SL | Socio Unico | 10/11/2017 | |
RIPOLLET 2000 SL | Apoderado Solidario | 19/10/2017 | |
ISO BLU SL | Administrador Unico | 29/09/2016 | |
INMUEBLES MAVICEN SL | Administrador Unico | 12/05/2015 | |
EXPLOTACIONES HERMANOS PIRRI SL | Administrador Mancomunado | 05/09/2013 | |
DEHESA DE LA RATA Y EL ALGARROBO SL | Administrador Mancomunado | 05/09/2013 | |
MESAFRANCA SL | Administrador Unico | 06/02/2013 | |
EXCAVACIONES JIMENEZ GONZALEZ SA | Vicepresidente | 17/10/2012 | |
EXCAVACIONES JIMENEZ GONZALEZ SA | Consejero | 17/10/2012 | |
CONSTRUCCION Y REFORMA RONDA-BENADALID SL | Administrador Unico | 15/09/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JIMENEZ GONZALEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GONZALEZ MANUEL
Empresa: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SL
Apoderado
- Aguiar Novais De Jesus Luis Miguel
- Aja Rodriguez Jose Antonio
- Alberdi Aguirre David
- Almansa Capon Jose Manuel
- Anaya Castellano Almudena
- Barroso Preto Sergio
- Bengoechea Castells Amaia
- Bisconti Llorente Mirko Antonio
- Carrion Roncero Antonio
- Contreras Montalvo Rodrigo
- De Filpo Analia Veronica
- Del Pozo Alvarez Ignacio
- Echaniz Sanchez Gaizka
- Faucheur Nicolas
- Fraga Lopez Maria Felicidad
- Galdon San Juan Wenceslao
- Gonzalez Fernandez Juan Manuel
- Gonzalez Gomez Remedios
- Jimenez Gonzalez Manuel
- Jimeno Espinosa Agustin
- Maestro Acosta Alvaro
- Mira Rosell Ricard
- Montejano Romero Jose Antonio
- Orosco Rojas Romina Berenice
- Otero Germade Jose Manuel
- Pedroche Gonzalez Amancio
- Ponseti Mula Oscar
- Sanchez Gomez Miguel
- Valdenebro Ruano Jose Ignacio
- Yela Gomez-elvira Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 88592, I/A 166 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-28
Empresa: ALIMENTACION BENALUP SL
Administrador Unico
- Jimenez Gonzalez Manuel
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 12063, I/A 6 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-11
Empresa: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SL
Apoderado
- Aguiar Novais De Jesus Luis Miguel
- Aja Rodriguez Jose Antonio
- Alberdi Aguirre David
- Almansa Capon Jose Manuel
- Anaya Castellano Almudena
- Barroso Preto Sergio
- Bengoechea Castells Amaia
- Bisconti Llorente Mirko Antonio
- Carrion Roncero Antonio
- Contreras Montalvo Rodrigo
- De Filpo Analia Veronica
- Del Pozo Alvarez Ignacio
- Echaniz Sanchez Gaizka
- Faucheur Nicolas
- Fraga Lopez Maria Felicidad
- Galdon San Juan Wenceslao
- Gonzalez Fernandez Juan Manuel
- Gonzalez Gomez Remedios
- Jimenez Gonzalez Manuel
- Jimeno Espinosa Agustin
- Maestro Acosta Alvaro
- Mira Rosell Ricard
- Montejano Romero Jose Antonio
- Orosco Rojas Romina Berenice
- Otero Germade Jose Manuel
- Pedroche Gonzalez Amancio
- Ponseti Mula Oscar
- Sanchez Gomez Miguel
- Valdenebro Ruano Jose Ignacio
- Yela Gomez-elvira Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44451 , F 124, S 8, H M 88592, I/A 164 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SL
Apoderado
- Aguiar Novais De Jesus Luis Miguel
- Aja Rodriguez Jose Antonio
- Alberdi Aguirre David
- Almansa Capon Jose Manuel
- Anaya Castellano Almudena
- Arrimadas Gomez Moises Rufino
- Barriopedro Menendez Carolina Sofia
- Barroso Preto Sergio
- Bengoechea Castells Amaia
- Brunet Nolla Josep Maria
- De Filpo Analia Veronica
- Del Pozo Alvarez Ignacio
- Diaz-merino Sanchez-carnerero Isabel Maria
- Echaniz Sanchez Gaizka
- Faucheur Nicolas
- Fraga Lopez Maria Felicidad
- Galdon San Juan Wenceslao
- Galindo Garcia Carlos Agustin
- Garcia Marqueta Javier
- Gimeno Espinosa Agustin
- Gonzalez Fernandez Juan Manuel
- Jimenez Gonzalez Manuel
- Maestro Acosta Alvaro
- Montejano Romero Jose Antonio
- Otero Germade Jose Manuel
- Pedroche Gonzalez Amancio
- Ponseti Mula Oscar
- Sanchez Gomez Miguel
- Sierra Ruiz David
- Valdenebro Ruano Jose Ignacio
- Yela Gomez-elvira Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44451 , F 124, S 8, H M 88592, I/A 164 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Empresa: ISO BLU SL
Administrador Unico
- Jimenez Gonzalez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6734 , F 200, S 8, H SE122627, I/A 5 (29/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-171-41
Empresa: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SL
Apoderado
- Aguiar Novais De Jesus Luis Miguel
- Aja Rodriguez Jose Antonio
- Alberdi Aguirre David
- Almansa Capon Jose Manuel
- Anaya Castellano Almudena
- Arrimadas Gomez Moises Rufino
- Barriopedro Menendez Carolina Sofia
- Barroso Preto Sergio
- Bengoechea Castells Amaia
- Brunet Nolla Josep Maria
- De Filpo Analia Veronica
- Del Pozo Alvarez Ignacio
- Diaz-merino Sanchez-carnerero Isabel Maria
- Echaniz Sanchez Gaizka
- Faucheur Nicolas
- Fraga Lopez Maria Felicidad
- Galdon San Juan Wenceslao
- Galindo Garcia Carlos Agustin
- Garcia Marqueta Javier
- Gimeno Espinosa Agustin
- Gonzalez Fernandez Juan Manuel
- Jimenez Gonzalez Manuel
- Maestro Acosta Alvaro
- Montejano Romero Jose Antonio
- Otero Germade Jose Manuel
- Pedroche Gonzalez Amancio
- Ponseti Mula Oscar
- Sanchez Gomez Miguel
- Sierra Ruiz David
- Valdenebro Ruano Jose Ignacio
- Yela Gomez-elvira Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44451 , F 120, S 8, H M 88592, I/A 163 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SL
Apoderado
- Aguiar Novais De Jesus Luis Miguel
- Aja Rodriguez Jose Antonio
- Alberdi Aguirre David
- Almansa Capon Jose Manuel
- Anaya Castellano Almudena
- Arrimadas Gomez Moises Rufino
- Arrontes Gutierrez Victor
- Barroso Preto Sergio
- Bengoechea Castells Amaia
- Brunet Nolla Josep Maria
- Del Pozo Alvarez Ignacio
- Diaz-merino Sanchez-carnerero Isabel Maria
- Echaniz Sanchez Gaizka
- Faucheur Nicolas
- Fraga Lopez Maria Felicidad
- Galdon San Juan Wenceslao
- Galindo Garcia Carlos Agustin
- Garcia Marqueta Javier
- Gimeno Espinosa Agustin
- Gonzalez Fernandez Juan Manuel
- Jimenez Gonzalez Manuel
- Maestro Acosta Alvaro
- Montejano Romero Jose Antonio
- Muntañola Prosper David
- Otero Germade Jose Manuel
- Pedroche Gonzalez Amancio
- Perez Martinez Jose Maria
- Ponseti Mula Oscar
- Sanchez Gomez Miguel
- Sierra Ruiz David
- Valdenebro Ruano Jose Ignacio
- Yela Gomez-elvira Yolanda
- Zavragiu Simona Stefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44451 , F 120, S 8, H M 88592, I/A 163 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
Empresa: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SL
Apoderado
- Aguiar Novais De Jesus Luis Miguel
- Aja Rodriguez Jose Antonio
- Alberdi Aguirre David
- Almansa Capon Jose Manuel
- Anaya Castellano Almudena
- Arrimadas Gomez Moises Rufino
- Arrontes Gutierrez Victor
- Barroso Preto Sergio
- Bengoechea Castells Amaia
- Brunet Nolla Josep Maria
- Del Pozo Alvarez Ignacio
- Diaz-merino Sanchez-carnerero Isabel Maria
- Echaniz Sanchez Gaizka
- Faucheur Nicolas
- Fraga Lopez Maria Felicidad
- Galdon San Juan Wenceslao
- Galindo Garcia Carlos Agustin
- Garcia Marqueta Javier
- Gimeno Espinosa Agustin
- Gonzalez Fernandez Juan Manuel
- Jimenez Gonzalez Manuel
- Maestro Acosta Alvaro
- Montejano Romero Jose Antonio
- Muntañola Prosper David
- Otero Germade Jose Manuel
- Pedroche Gonzalez Amancio
- Perez Martinez Jose Maria
- Ponseti Mula Oscar
- Sanchez Gomez Miguel
- Sierra Ruiz David
- Valdenebro Ruano Jose Ignacio
- Yela Gomez-elvira Yolanda
- Zavragiu Simona Stefania
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40016 , F 216, S 8, H M 88592, I/A 159 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Empresa: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SL
Apoderado
- Aja Rodriguez Jose Antonio
- Alberdi Aguirre David
- Almansa Capon Jose Manuel
- Barroso Preto Sergio
- Bengoechea Castells Amaia
- Brunet Nolla Josep Maria
- Del Pozo Alvarez Ignacio
- Echaniz Sanchez Gaizka
- Faucheur Nicolas
- Fernandez Godoy Sonia
- Galdon San Juan Wenceslao
- Galindo Garcia Carlos Agustin
- Gimeno Espinosa Agustin
- Gonzalez Fernandez Juan Manuel
- Jimenez Gonzalez Manuel
- Maestro Acosta Alvaro
- Montejano Romero Jose Antonio
- Muntañola Prosper David
- Otero Germade Jose Manuel
- Pedroche Gonzalez Amancio
- Ponseti Mula Oscar
- Sanchez Gomez Miguel
- Sierra Ruiz David
- Valdenebro Ruano Jose Ignacio
- Yela Gomez-elvira Yolanda
- Zavragiu Simona Stefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40016 , F 216, S 8, H M 88592, I/A 159 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-28
Empresa: EXCAVACIONES JIMENEZ Y MORAL SL
Administrador Solidario
- Jimenez Gonzalez Manuel
- Moral Barranco Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 179, S 8, H J 16973, I/A 5 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-23
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ GONZALEZ MANUEL
Mostramos los datos de JIMENEZ GONZALEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GONZALEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos