JIMENEZ GONZALEZ GONZALO
Informe ejecutivo de JIMENEZ GONZALEZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE JIMENEZ GONZALEZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AHEAD & ABOVE SL | Socio Unico | 21/05/2024 | |
AHEAD & ABOVE SL | Administrador Unico | 21/05/2024 | |
FACTORIZA SL | Administrador Unico | 19/03/2024 | |
FACTORIZA SL | Socio Unico | 19/03/2024 | |
TAMARIS GESTION SL | Apoderado Mancomunado | 18/03/2014 | |
TAMARIS GESTION SL | Apoderado Solidario | 09/08/2012 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ GONZALEZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GONZALEZ GONZALO
Empresa: AHEAD & ABOVE SL
Administrador Unico
- Jimenez Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815660, I/A 2 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: AHEAD & ABOVE SL
Socio Único
- Jimenez Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815660, I/A 2 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: FACTORIZA SL
Nuevo Socio Único
- Jimenez Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45564 , F 103, S 8, H M 801396, I/A 3 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: DOBAOIL SL
Administrador Unico
- Jimenez Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45564 , F 103, S 8, H M 801396, I/A 2 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
- Almena Garcia Jose Manuel
- Almena Garcia Jose Manuel
- De Cebrian Del Dujo Luis Alberto
- Haluska Gergely
- Haluska Gergely
- Jimenez Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41655 , F 15, S 8, H M 566434, I/A 318 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Liquidador
- Jimenez Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 224, S 8, H Z 53646, I/A 5 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-50
Administrador Unico
- Jimenez Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3923 , F 224, S 8, H Z 53646, I/A 5 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-50
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
- Alberich Landaburu Juan Manuel
- Buñuel Paredes Eva Maria
- Carriles Corino Jose Pedro
- De Cebrian Del Dujo Luis Alberto
- De Jorge Vegas Alberto-federico
- Encuentra Bagues Jesus
- Fernandez Fernandez Beatriz
- Ferrer-bonsoms Trigueros Ernesto
- Garriga Verges Josep
- Guardia Guell Antoni
- Jimenez Gonzalez Gonzalo
- Muro Duran Javier
- Pedrajas Garcia Ricardo
- Redondo Herran Jose Luis
- Vazquez Gorelli Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39084 , F 209, S 8, H M 566434, I/A 255 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-28
Empresa: ALTAMIRA ASSET MANAGEMENT SA
Apoderado
- Bernal Yague David
- Jimenez Gonzalez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39084 , F 192, S 8, H M 566434, I/A 246 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Empresa: REAL ESTATE VENTURES SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31979 , F 17, S 8, H M 474915, I/A 35 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-28
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ GONZALEZ GONZALO
Mostramos los datos de JIMENEZ GONZALEZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GONZALEZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos