JIMENEZ GONZALEZ DAVID
Informe ejecutivo de JIMENEZ GONZALEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ GONZALEZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DE PRESION JYP SL | Administrador Solidario | 12/05/2021 | |
MAQUINARIA DE PREFABRICADOS JIMENEZ SL | Administrador Unico | 06/08/2018 | |
MODA ADRAR SL | Administrador Unico | 13/09/2016 | |
SLOWTRADING SPAIN SL | Administrador Unico | 16/10/2012 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ GONZALEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GONZALEZ DAVID
Empresa: INMAPE ASCENSORES SL
Administrador Solidario
- Jimenez Gonzalez Adrian
- Jimenez Gonzalez David
- Jimenez Gonzalez Sergio
- Jimenez Peco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16860 , F 12, S 8, H M 288212, I/A 7 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Empresa: GRUPO DE PRESION JYP SL
Administrador Solidario
- Jimenez Gonzalez David
- Pineda Mora Granados Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41889 , F 18, S 8, H M 741832, I/A 1 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: INMAPE ASCENSORES SL
Administrador Solidario
- Jimenez Gonzalez Adrian
- Jimenez Gonzalez David
- Jimenez Gonzalez Sergio
- Jimenez Peco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16860 , F 12, S 8, H M 288212, I/A 6 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Administrador Unico
- Jimenez Gonzalez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 45, S 8, H TO 23567, I/A 2 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-45
Empresa: MODA ADRAR SL
Administrador Unico
- Jimenez Gonzalez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2078 , F 155, S 8, H A 45970, I/A 2 (13/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-03
Empresa: SLOWTRADING SPAIN SL
Administrador Unico
- Jimenez Gonzalez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5059, L 3966, F 106, S 8, H MA115360, I/A 1 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-29
Información de JIMENEZ GONZALEZ DAVID
Mostramos los datos de JIMENEZ GONZALEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GONZALEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos