JIMENEZ GOMEZ PEDRO MARIA
Informe ejecutivo de JIMENEZ GOMEZ PEDRO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JIMENEZ GOMEZ PEDRO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOSDAY SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 03/04/2017 | 19/06/2023 |
CENTRE SQUASH CARCAIXENT SL | Administrador Unico | 03/05/2013 | |
CENTRE SQUASH CARCAIXENT SL | Liquidador Unico | 03/05/2013 | 03/05/2013 |
CENTRO DE ESTUDIOS ANCART SL | Liquidador | 20/01/2012 | 20/01/2012 |
CENTRO DE ESTUDIOS ANCART SL | Administrador Solidario | 20/01/2012 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ GOMEZ PEDRO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GOMEZ PEDRO MARIA
Empresa: KOSDAY SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Jimenez Gomez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5679 , F 154, S 8, H BI 69638, I/A 2 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: KOSDAY SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Jimenez Gomez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5679 , F 154, S 8, H BI 69638, I/A 1 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-48
Empresa: CENTRE SQUASH CARCAIXENT SL
Liquidador Unico
- Jimenez Gomez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5575, L 2882, F 222, S 8, H V 49688, I/A 12 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-46
Empresa: CENTRE SQUASH CARCAIXENT SL
Administrador Unico
- Jimenez Gomez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5575, L 2882, F 222, S 8, H V 49688, I/A 12 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-46
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS ANCART SL
Liquidador
- Jimenez Gomez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 5, S 8, H BI 17823, I/A 2 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS ANCART SL
Administrador Solidario
- Jimenez Gomez Pedro Maria
- Quintana Cobo Antonio Jose
Liquidador
- Jimenez Gomez Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3457 , F 5, S 8, H BI 17823, I/A 2 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-48
Información de JIMENEZ GOMEZ PEDRO MARIA
Mostramos los datos de JIMENEZ GOMEZ PEDRO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GOMEZ PEDRO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos