JIMENEZ GIL MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de JIMENEZ GIL MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE JIMENEZ GIL MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GIL MARIA DEL CARMEN
Empresa: TONIPARK SL
Apoderado
- Jimenez Gil Maria Del Carmen
- Luengo Gil Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4556 , F 31, S 8, H M 75039, I/A 7 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Empresa: TONIPARK SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Gil Maria Del Carmen
- Luengo Gil Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4556 , F 30, S 8, H M 75039, I/A 6 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Empresa: TONIPARK SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Gil Maria Del Carmen
- Luengo Gil Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4556 , F 29, S 8, H M 75039, I/A 5 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
Empresa: KARZIN RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Jimenez Gil Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27481 , F 169, S 8, H M 495199, I/A 3 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-28
Empresa: KARZIN RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Jimenez Gil Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27481 , F 167, S 8, H M 495199, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28
Información de JIMENEZ GIL MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de JIMENEZ GIL MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GIL MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos