JIMENEZ GARRIDO MARIA LUZ
Informe ejecutivo de JIMENEZ GARRIDO MARIA LUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JIMENEZ GARRIDO MARIA LUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA Y MARKETING SA | Apoderado Solidario | 23/01/2020 | 08/07/2021 |
GD ENERGY SERVICES SA | Apoderado Solidario | 16/01/2020 | 07/07/2021 |
GD ENERGY SERVICES SA | Apoderado Solidario | 07/07/2021 | |
REVESTIMIENTOS ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES SL | Apoderado Solidario | 24/01/2020 | 07/07/2021 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ GARRIDO MARIA LUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GARRIDO MARIA LUZ
Empresa: INGENIERIA Y MARKETING SA
Apoderado Solidario
- Jimenez Garrido Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10769, L 8048, F 126, S 8, H V 37251, I/A 75 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-46
Apoderado Solidario
- Jimenez Garrido Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10950, L 8228, F 199, S 8, H V 21973, I/A 75 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-46
Empresa: GD ENERGY SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Jimenez Garrido Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10740, L 8020, F 106, S 8, H V 5570, I/A 129 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-46
Empresa: GD ENERGY SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Jimenez Garrido Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10740, L 8020, F 105, S 8, H V 5570, I/A 128 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-46
Apoderado Solidario
- Barbas Gimenez Coral
- Jimenez Garrido Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4318, L 1630, F 86, S 8, H V 21973, I/A 68 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-46
Empresa: INGENIERIA Y MARKETING SA
Apoderado Solidario
- Barbas Gimenez Coral
- Jimenez Garrido Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7939, L 5234, F 77, S 8, H V 37251, I/A 69 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-46
Empresa: GD ENERGY SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Barbas Gimenez Coral
- Jimenez Garrido Maria Luz
- Masa Ciudad Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10740, L 8020, F 101, S 8, H V 5570, I/A 116 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-46
Empresa: GD ENERGY SERVICES SA
Apoderado Solidario
- Barbas Gimenez Coral
- Jimenez Garrido Maria Luz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10740, L 8020, F 101, S 8, H V 5570, I/A 117 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-46
Información de JIMENEZ GARRIDO MARIA LUZ
Mostramos los datos de JIMENEZ GARRIDO MARIA LUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GARRIDO MARIA LUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos