JIMENEZ GARCIA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ GARCIA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JIMENEZ GARCIA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEINI INVESTMENT SL | Apoderado | 10/09/2024 | |
TIEMPO ENTRE AMIGOS SL | Administrador Mancomunado | 02/07/2024 | |
MAXEASY CONSULTING SL | Apoderado | 27/12/2019 | |
BEGIN INVESTMENT SL | Apoderado | 08/10/2019 | |
MANUEL LOPEZ SOLER SL | Administrador Solidario | 27/02/2019 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ GARCIA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GARCIA MARIA ISABEL
Empresa: LEINI INVESTMENT SL
Apoderado
- Jimenez Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 573394, I/A 6 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: TIEMPO ENTRE AMIGOS SL
Administrador Mancomunado
- Benavides Barrera Maria Elena
- Jimenez Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827470, I/A 1 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-28
Empresa: ASTUCREA SL
Administrador Unico
- Jimenez Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39874 , F 42, S 8, H M 708274, I/A 2 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
Empresa: MAXEASY CONSULTING SL
Apoderado
- Jimenez Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25913 , F 86, S 8, H M 467127, I/A 2 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-28
Empresa: ASTUCREA SL
Administrador Unico
- Jimenez Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39874 , F 41, S 8, H M 708274, I/A 1 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Empresa: BEGIN INVESTMENT SL
Apoderado
- Jimenez Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38325 , F 72, S 8, H M 681898, I/A 2 (08/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-28
Empresa: MANUEL LOPEZ SOLER SL
Administrador Solidario
- Jimenez Garcia Maria Isabel
- Lopez Soler Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 120, S 8, H ML 2619, I/A 1 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-52
Empresa: 18 OCEANSQUEEN TRANSPORT SL
Apoderado
- Jimenez Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10538, L 7819, F 64, S 8, H V 183292, I/A 2 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-46
Empresa: SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOTEC SL
Administrador Solidario
- Jimenez Garcia Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27649 , F 12, S 8, H M 498238, I/A 2 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Empresa: SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOTEC SL
Administrador Solidario
- Jimenez Garcia Maria Isabel
- Sanchez Trillo Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27649 , F 10, S 8, H M 498238, I/A 1 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Información de JIMENEZ GARCIA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de JIMENEZ GARCIA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GARCIA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos