JIMENEZ GANDUL FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de JIMENEZ GANDUL FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ GANDUL FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS ANDALUZAS DE CONSTRUCCIONES METALICAS SA | Presidente | 25/02/2012 | |
TECNICAS ANDALUZAS DE CONSTRUCCIONES METALICAS SA | Consejero | 25/02/2012 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ GANDUL FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ GANDUL FRANCISCO JOSE
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Gandul Francisco Jose
- Jimenez Leiva Francisco Jose
- Jimenez Leiva Sergio Dario
- Jimenez Leiva Victor Manuel
- Leiva Muñoz Dolores
Presidente
- Jimenez Gandul Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 58, S 8, H SE 5833, I/A 12 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-41
Consejero
- Jimenez Gandul Francisco Jose
- Jimenez Leiva Francisco Jose
- Jimenez Leiva Sergio Dario
- Jimenez Leiva Victor Manuel
- Leiva Muñoz Dolores
Presidente
- Jimenez Gandul Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 58, S 8, H SE 5833, I/A 11 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-41
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Gandul Francisco Jose
- Jimenez Leiva Francisco Jose
- Jimenez Leiva Sergio Dario
- Jimenez Leiva Victor Manuel
- Leiva Muñoz Dolores
Presidente
- Jimenez Gandul Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 57, S 8, H SE 5833, I/A 10 (25/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-41
Información de JIMENEZ GANDUL FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de JIMENEZ GANDUL FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ GANDUL FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos