JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 120
Empresas inactivas: 67
CARGOS DE JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAREN GESTION INDUSTRIAL 1 SL | Apoderado Solidario | 17/05/2024 | |
TALLERES ELECTROMECANICOS R .ZULUETA SL | Apoderado | 23/04/2024 | |
RECUBRIMIENTOS IREKI SL | Apoderado | 23/04/2024 | |
ECN CABLE GROUP SL | Apoderado Solidario | 13/03/2024 | |
CUNEXT COPPER INDUSTRIES SL | Apoderado Solidario | 08/01/2024 | |
METALES C.ECN SL | Apoderado Solidario | 24/04/2023 | |
NEXT LOGISTICS XXI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/04/2022 | |
ESTAÑADOS Y ALAMBRES DE CORDOBA SL | Apoderado Solidario | 03/02/2021 | |
TRANSFORMADOS CUNEXT COPPER SL | Apoderado Solidario | 03/02/2021 | |
CABLEADOS Y EXTRUSIONES DEL SUR SL | Apoderado Solidario | 03/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL
Empresa: AMAREN GESTION INDUSTRIAL 1 SL
Apoderado Solidario
- Baena Guillaume Manuel
- Jimenez Escudero Jose Miguel
- Sanz Suarez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664939, I/A 9 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Apoderado
- Baena Guillaume Manuel
- Garcia Veiga Miren Begoña
- Jimenez Escudero Jose Miguel
- Lorido Saez Cesar
- Moraza Carnicero Marta
- Santamaria Sola Jose Maria
- Sanz Suarez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 98, S 8, H BI 40665, I/A 12 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-48
Empresa: RECUBRIMIENTOS IREKI SL
Apoderado
- Baena Guillaume Manuel
- Garcia Veiga Miren Begoña
- Jimenez Escudero Jose Miguel
- Lorido Saez Cesar
- Moraza Carnicero Marta
- Santamaria Sola Jose Maria
- Sanz Suarez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4403 , F 221, S 8, H BI 39395, I/A 5 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-48
Empresa: ECN CABLE GROUP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Jimenez Escudero Jose Miguel
- Sanz Suarez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 85, S 8, H VI 21547, I/A 9 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-01
Empresa: CUNEXT COPPER INDUSTRIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Jimenez Escudero Jose Miguel
- Santamaria Sola Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2183 , F 223, S 8, H CO 21770, I/A 60 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-14
Empresa: METALES C.ECN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1760 , F 101, S 8, H VI 21157, I/A 2 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-01
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jimenez Escudero Jose Miguel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30434 , F 224, S 8, H M 140218, I/A 93 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: NEXT LOGISTICS XXI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baena Guillaume Manuel
- Butiña Alcaide Juan
- Jimenez Escudero Jose Miguel
- Sanz Suarez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2824 , F 97, S 8, H CO 43139, I/A 4 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-14
Empresa: CENTRO DE CONTROL VILLADIEGO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jimenez Escudero Jose Miguel
- Magro Valencia Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 184, S 8, H M 430204, I/A 22 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Empresa: TRANSFORMADOS CUNEXT COPPER SL
Apoderado Solidario
- Baena Guillaume Manuel
- Jimenez Escudero Jose Miguel
- Sanz Suarez Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2430 , F 221, S 8, H CO 35095, I/A 6 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-14
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ ESCUDERO JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos