JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON
Informe ejecutivo de JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE GRANADA SA | Director Gerente | 11/06/2012 | 20/10/2015 |
EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE GRANADA SA | Apoderado General | 11/06/2012 | 20/10/2015 |
EMPRESA PROVINCIAL DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE GRANADA SA | Apoderado | 20/01/2014 | 20/10/2015 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON
Apoderado General
- Jimenez Dominguez Jose Ramon
Apoderado
- Jimenez Dominguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 10, S 8, H GR 1297, I/A 85 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-18
Director Gerente
- Jimenez Dominguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 10, S 8, H GR 1297, I/A 85 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-18
Apoderado
- Jimenez Dominguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 9, S 8, H GR 1297, I/A 81 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-18
Apoderado General
- Jimenez Dominguez Jose Ramon
Director Gerente
- Jimenez Dominguez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 8, S 8, H GR 1297, I/A 78 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-18
Información de JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON
Mostramos los datos de JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ DOMINGUEZ JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos