JIMENEZ DIEGO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ DIEGO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ DIEGO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIBRA Y COMUNICACIONES DE ASTURIAS SL | Administrador Unico | 14/08/2024 | |
GESTION EVENTOS CANTABROS SL | Administrador Unico | 21/12/2022 | |
NEO MULTIHOGAR SL | Administrador Solidario | 31/05/2021 | |
HUEVOS LA GALLINUCA SL | Socio Unico | 01/02/2021 | |
HUEVOS LA GALLINUCA SL | Administrador Unico | 01/02/2021 | |
TECNICAS CONSTRUCTIVAS MONTAÑESAS SL | Administrador Unico | 08/07/2020 | |
ALTAMIRA FACILITY SERVICES SL | Administrador Unico | 27/04/2020 | |
READY DIGITAL TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 03/09/2019 | |
DISEÑO Y PROGRAMACION EN CANTABRIA SL | Administrador Mancomunado | 15/01/2018 | |
TELECOMUNICACIONES Y MARKETING SL | Administrador Mancomunado | 18/12/2012 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ DIEGO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ DIEGO JUAN MANUEL
Administrador Unico
- Jimenez Diego Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62865, I/A 1 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-33
Administrador Unico
- Jimenez Diego Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5864 , F 41, S 8, H BI 73515, I/A 3 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-48
Empresa: JUVADRINA SL
Administrador Unico
- Jimenez Diego Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1229 , F 2, S 8, H S 34566, I/A 2 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-39
Empresa: GESTION EVENTOS CANTABROS SL
Administrador Unico
- Jimenez Diego Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 116, S 8, H S 36552, I/A 1 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-39
Empresa: NEO MULTIHOGAR SL
Administrador Solidario
- Cagigas Lahera Valentin
- De Borja Saiz Fernandez Francisco
- Jimenez Diego Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 74, S 8, H S 20869, I/A 6 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-39
Empresa: HUEVOS LA GALLINUCA SL
Administrador Unico
- Jimenez Diego Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 135, S 8, H S 34973, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-39
Empresa: HUEVOS LA GALLINUCA SL
Socio Único
- Jimenez Diego Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1243 , F 135, S 8, H S 34973, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-39
Empresa: JUVADRINA SL
Administrador Unico
- Jimenez Diego Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1229 , F 1, S 8, H S 34566, I/A 1 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-39
Empresa: TECNICAS CONSTRUCTIVAS MONTAÑESAS SL
Administrador Unico
- Jimenez Diego Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 222, S 8, H S 34565, I/A 1 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-39
Empresa: TECNICAS CONSTRUCTIVAS MONTAÑESAS SL
Socio Único
- Jimenez Diego Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 222, S 8, H S 34565, I/A 1 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-39
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ DIEGO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de JIMENEZ DIEGO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ DIEGO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos