JIMENEZ CIMAS MARCOS
Informe ejecutivo de JIMENEZ CIMAS MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JIMENEZ CIMAS MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDRA SOFTWARE LABS SL | Apoderado | 18/07/2016 | |
INDRA BPO SL | Apoderado | 01/08/2011 | 20/05/2013 |
XTREME SATELLITE COMMUNICATION SA | Apoderado | 01/06/2011 | 20/10/2011 |
INTERNET PROTOCOL SISTEMAS NET SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/01/2011 | 19/10/2011 |
INDRA BPO SL | Apoderado Mancomunado | 22/12/2009 | 01/08/2011 |
INDRA BPO SL | Apoderado | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CIMAS MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CIMAS MARCOS
Empresa: INDRA SOFTWARE LABS SL
Apoderado
- Bru Solaz Cristina
- Capilla Bautista Teodomiro
- Jimenez Cimas Marcos
- Ulecia Palacio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20221 , F 207, S 8, H M 357261, I/A 47 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
Empresa: INDRA BMB SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29562 , F 43, S 8, H M 361075, I/A 149 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28
Empresa: INDRA BMB SL
Apoderado
- Ariza Lasarte Alberto
- Baena Martin Juan Carlos
- Cabello Chacon Jose
- Campos Carrizo Carlos
- Cano Martin Milagros
- Cardenas Rodriguez Silvia Teresa
- Cervello Eroles Ramon
- Cestero Gordillo Jose Luis
- Checa Ruiz Francisco
- Clemente Fernandez Santos
- Coiradas Martin Jose Daniel
- Contreras Del Pino Tomas
- Coronado Gomez Javier
- Correro Molero Marta
- Diaz Rosa Maria Rosa
- Garcia Magaz Rocio
- Garcia Saez David
- Gomez De Lucio Agustin Jose
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Gonzalez Moreno Jose Antonio
- Hernandez Alime Manuel
- Hernandez Atance Dolores
- Huertas Chacon Santiago
- Jimenez Cimas Marcos
- Marin De La Plaza Javier
- Martinez Pintado Carlos
- Muñiz De Mergelina Fernando
- Pascual De La Cueva Jose Antonio
- Perez Marco Antonio
- Pozo Sanchez Alvaro
- Prieto Cremades Damian
- Rey De La Peña Jose
- Rodriguez Pinilla Jaime
- Salorio Del Moral Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26616 , F 166, S 8, H M 361075, I/A 104 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Empresa: INDRA BMB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baena Martin Juan Carlos
- Cabello Chacon Jose
- Campos Carrizo Carlos
- Cano Martin Milagros
- Cardenas Rodriguez Silvia Teresa
- Coiradas Martin Jose Daniel
- Coronado Gomez Javier
- Correro Molero Marta
- De Andres Gonzalez Javier
- Diaz Rosa Maria Rosa
- Garcia Magaz Rocio
- Garcia Saez David
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Huertas Chacon Santiago
- Linaje Gomez Elena
- Martinez Bonache Luis
- Martinez Pintado Carlos
- Muñiz De Mergelina Fernando
- Pascual De La Cueva Jose Antonio
- Prieto Cremades Damian
Apoderado Mancomunado
- Boira Vilanova Jaime
- Cervello Eroles Ramon
- Conesa Gomez David
- Contreras Del Pino Tomas
- Del-olmo Plaza Juan-carlos
- Gonzalez Moreira Roberto
- Gonzalez Moreno Jose Antonio
- Grau Valls Jose
- Hernandez Alime Manuel
- Jimenez Cimas Marcos
- Perez Marco Antonio
- Poyatos Duque Eva Maria
- Salorio Del Moral Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26616 , F 166, S 8, H M 361075, I/A 104 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Empresa: XTREME SATELLITE COMMUNICATION SA
Apoderado
- Abela Luque Carlos
- Arnau Moral Alegria
- Baena Martin Juan Carlos
- Berriatua Arjona Miguel Angel
- Blasco Laffon Ana Maria
- Bru Solaz Cristina
- Campos Carrizo Carlos
- Coiradas Martin Jose Daniel
- Contreras Del Pino Tomas
- De Vicente Tutor Iza Enrique
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Gonzalez Moreno Jose Antonio
- Hernandez Atance Dolores
- Jimenez Cimas Marcos
- Laborda Contreras Jose Carlos
- Lucena Fernandez Alejandro
- Marin De La Plaza Javier
- Martin Garduño Angela
- Pascual De La Cueva Jose Antonio
- Perez Marco Antonio
- Perez Martin Raul
- Salorio Del Moral Francisco Javier
- San Jose Gonzalez Luis Alberto
- Vallejo Castro Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28421 , F 215, S 8, H M 424858, I/A 10 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Empresa: INTERNET PROTOCOL SISTEMAS NET SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abela Luque Carlos
- Acitores Villazan Miguel Angel
- Arnau Moral Alegria
- Bru Solaz Cristina
- Calvo Campos Luis Alberto
- Campos Carrizo Carlos
- Coiradas Martin Jose Daniel
- Contreras Del Pino Tomas
- De Andres Gonzalez Javier
- De Vicente Tutor Iza Enrique
- Duarte Coloma Jose Enrique
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Gonzalez Moreno Jose Antonio
- Hernandez Atance Dolores
- Jimenez Cimas Marcos
- Lucena Fernandez Alejandro
- Marin De La Plaza Javier
- Martin Garduño Angela
- Pascual De La Cueva Jose Antonio
- Perez Marco Antonio
- Salorio Del Moral Francisco Javier
- Vidal Moro Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22127 , F 198, S 8, H M 240917, I/A 32 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-28
Empresa: INDRA BMB SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Baena Martin Juan Carlos
- Boisan Santos Maria Angeles
- Cabello Chacon Jose
- Campos Carrizo Carlos
- Cano Martin Milagros
- Cardenas Rodriguez Silvia Teresa
- Coiradas Martin Jose Daniel
- Coronado Gomez Javier
- Correro Molero Marta
- De Andres Gonzalez Javier
- Diaz Rosa Maria Rosa
- Garcia Magaz Rocio
- Garcia Saez David
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Huertas Chacon Santiago
- Leon Salazar Juan
- Linaje Gomez Elena
- Martinez Bonache Luis
- Martinez Pintado Carlos
- Muñiz De Mergelina Fernando
- Pascual De La Cueva Jose Antonio
- Prieto Cremades Damian
Apoderado Mancomunado
- Boira Vilanova Jaime
- Cervello Eroles Ramon
- Conesa Gomez David
- Contreras Del Pino Tomas
- Del-olmo Plaza Juan-carlos
- Gonzalez Gallego Francisco Carlos
- Gonzalez Moreira Roberto
- Gonzalez Moreno Jose Antonio
- Grau Valls Jose
- Hernandez Alime Manuel
- Jimenez Cimas Marcos
- Lamo Alcubierre Mariano
- Martinez Carvajal Daniel
- Perez Marco Antonio
- Poyatos Duque Eva Maria
- Salorio Del Moral Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24836 , F 54, S 8, H M 361075, I/A 53 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-28
Empresa: INDRA BMB SL
Apoderado
- Agusti Orero Carmen
- Baena Martin Juan Carlos
- Boira Vilanova Jaime
- Boira Vilanova Jaime
- Boisan Santos M Angeles
- Campos Carrizo Carlos
- Cano Martin Milagros
- Cardenas Rodriguez Silvia Teresa
- Cervello Eroles Ramon
- Coiradas Martin Jose Daniel
- Conesa Gomez David
- Coronado Gomez Javier
- Correro Molero Marta Barbara
- De Andres Gonzalez Javier
- Del-olmo Plaza Juan-carlos
- Del Pozo Jimenez Pablo
- Esparcia Batlles Miguel Angel
- Espasa Rovira Luis
- Garcia Magaz Rocio
- Garcia Saez David
- Gonzalez De La Paz Maria Del Pilar
- Gonzalez Gallego Francisco Carlos
- Gonzalez Losada Isabel
- Grau Valls Jose
- Huertas Chacon Santiago
- Huete Pulpon Luis
- Jimenez Cimas Marcos
- Lamo Alcubierre Mariano
- Linaje Gomez Maria Elena
- Martin Monteagudo Francisco
- Martinez Bonache Luis
- Martinez Carvajal Daniel
- Martinez Ramirez Maria Del Carmen
- Muñiz De Mergelina Fernando
- Pascual De La Cueva Jose Antonio
- Perez Marco Antonio
- Salorio Del Moral Francisco Javier
- Soria Tarraga Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24836 , F 54, S 8, H M 361075, I/A 53 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-28
Información de JIMENEZ CIMAS MARCOS
Mostramos los datos de JIMENEZ CIMAS MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CIMAS MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos