JIMENEZ CILLERO SONIA
Informe ejecutivo de JIMENEZ CILLERO SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ CILLERO SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAKE AL REY SL | Administrador Solidario | 02/06/2021 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CILLERO SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CILLERO SONIA
Empresa: JAKE AL REY SL
Administrador Solidario
- Jimenez Cillero Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 163, S 8, H LO 3289, I/A 5 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-26
Empresa: NAVES REJA DE ORO SL
Liquidador
- Jimenez Cillero Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 145, S 8, H LO 7850, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-26
Empresa: NAVES REJA DE ORO SL
Administrador Unico
- Jimenez Cillero Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 145, S 8, H LO 7850, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-26
Empresa: NAVES REJA DE ORO SL
Administrador Unico
- Jimenez Cillero Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 145, S 8, H LO 7850, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-26
Empresa: NAVES REJA DE ORO SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Cillero Maria Antonia
- Jimenez Cillero Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 145, S 8, H LO 7850, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-26
Información de JIMENEZ CILLERO SONIA
Mostramos los datos de JIMENEZ CILLERO SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CILLERO SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos