JIMENEZ CENTELLA MANUEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ CENTELLA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ CENTELLA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURISTICA ES CANA SL | Administrador Mancomunado | 17/08/2009 | 04/05/2016 |
DISTRIBUIDORA ISLA BLANCA SA | Administrador Solidario | 03/09/2012 | 08/04/2016 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CENTELLA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CENTELLA MANUEL
Empresa: TURISTICA ES CANA SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Centella Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53, L 53, F 203, S 8, H IB 2657, I/A 8 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-07
Empresa: DISTRIBUIDORA ISLA BLANCA SA
Administrador Solidario
- Jimenez Centella Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25, L 25, F 176, S 8, H IB 1168, I/A 7 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-07
Empresa: DISTRIBUIDORA ISLA BLANCA SA
Administrador Solidario
- Jimenez Centella Manuel
- Lopez Herencia Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25, L 25, F 175, S 8, H IB 1168, I/A 5 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-07
Empresa: TURISTICA ES CANA SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Centella Manuel
- Lopez Villegas Antonio
- Muñoz Martos Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53, L 53, F 202, S 8, H IB 2657, I/A 5 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-07
Información de JIMENEZ CENTELLA MANUEL
Mostramos los datos de JIMENEZ CENTELLA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CENTELLA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos