JIMENEZ CASTILLO MARIA-ROSARIO
Informe ejecutivo de JIMENEZ CASTILLO MARIA-ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ CASTILLO MARIA-ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORIGEN DEL SUEÑO SL | Administrador Mancomunado | 21/06/2019 | 15/01/2020 |
ORIGEN DEL SUEÑO SL | Administrador Unico | 17/08/2016 | 18/01/2017 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CASTILLO MARIA-ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CASTILLO MARIA-ROSARIO
Empresa: ORIGEN DEL SUEÑO SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Castillo Maria-rosario
- Mora Jimenez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 139, S 8, H GR 48841, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-18
Empresa: ORIGEN DEL SUEÑO SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Castillo Maria-rosario
- Mora Jimenez Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 139, S 8, H GR 48841, I/A 3 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-18
Empresa: ORIGEN DEL SUEÑO SL
Administrador Unico
- Jimenez Castillo Maria-rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 139, S 8, H GR 48841, I/A 2 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-18
Empresa: ORIGEN DEL SUEÑO SL
Administrador Unico
- Jimenez Castillo Maria-rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1602 , F 139, S 8, H GR 48841, I/A 1 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-18
Información de JIMENEZ CASTILLO MARIA-ROSARIO
Mostramos los datos de JIMENEZ CASTILLO MARIA-ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CASTILLO MARIA-ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos