JIMENEZ CARMONA FRANCISCO ANGEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ CARMONA FRANCISCO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ CARMONA FRANCISCO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUIMAGRA SL | Administrador Unico | 19/01/2009 | 14/04/2015 |
ALQUIMAGRA SL | Socio Unico | 19/01/2009 | 29/01/2013 |
HOSTELVIRA SL | Liquidador | 29/01/2013 | 29/01/2013 |
HOSTELVIRA SL | Administrador Unico | 29/01/2013 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CARMONA FRANCISCO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CARMONA FRANCISCO ANGEL
Empresa: ALQUIMAGRA SL
Administrador Unico
- Jimenez Carmona Francisco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 209, S 8, H GR 36254, I/A 6 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-18
Empresa: HOSTELVIRA SL
Liquidador
- Jimenez Carmona Francisco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 76, S 8, H GR 22613, I/A 5 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-18
Empresa: HOSTELVIRA SL
Administrador Unico
- Jimenez Carmona Francisco Angel
Liquidador
- Jimenez Carmona Francisco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 76, S 8, H GR 22613, I/A 5 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-18
Empresa: FRANCISCO ANGEL JIMENEZ CARMONA SL
Administrador Unico
- Jimenez Carmona Francisco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 205, S 8, H GR 36254, I/A 1 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-18
Empresa: FRANCISCO ANGEL JIMENEZ CARMONA SL
Socio Único
- Jimenez Carmona Francisco Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 205, S 8, H GR 36254, I/A 1 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-18
Información de JIMENEZ CARMONA FRANCISCO ANGEL
Mostramos los datos de JIMENEZ CARMONA FRANCISCO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CARMONA FRANCISCO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos