JIMENEZ CARLES GIL DELGADO EDUARDO
Informe ejecutivo de JIMENEZ CARLES GIL DELGADO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ CARLES GIL DELGADO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOINDE NEURO SL | Apoderado Solidario | 27/10/2023 | |
SOINDE NEURO SL | Secretario | 27/10/2023 | |
SOINDE NEURO SL | Consejero | 27/10/2023 | |
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO AVANZADO SL | Administrador Unico | 30/06/2014 | |
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO AVANZADO SL | Apoderado | 25/02/2009 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CARLES GIL DELGADO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CARLES GIL DELGADO EDUARDO
Empresa: SOINDE NEURO SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Carles Gil Delgado Eduardo
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Pedro Suarez Eduardo
- De Pedro Suarez Jesus
- Jimenez Carles Gil Delgado Eduardo
Presidente
Secretario
- Jimenez Carles Gil Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44518 , F 15, S 8, H M 784317, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: SOINDE NEURO SL
Administrador Unico
- Jimenez Carles Gil Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44518 , F 15, S 8, H M 784317, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Empresa: SOINDE NEURO SL
Administrador Unico
- Jimenez Carles Gil Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44518 , F 8, S 8, H M 784317, I/A 1 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Administrador Unico
- Jimenez Carles Gil Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 6, S 8, H M 445397, I/A 5 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Apoderado
- Jimenez Carles Gil Delgado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24741 , F 3, S 8, H M 445397, I/A 3 (25/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-28
Información de JIMENEZ CARLES GIL DELGADO EDUARDO
Mostramos los datos de JIMENEZ CARLES GIL DELGADO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CARLES GIL DELGADO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos