JIMENEZ CANDELA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de JIMENEZ CANDELA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE JIMENEZ CANDELA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLERTIA IUS SL | Representante | 19/02/2024 | |
AEOL PRIME SERVICES SL | Socio Unico | 27/11/2023 | |
AEOL PRIME SERVICES SL | Administrador Unico | 27/11/2023 | |
TWO HUNDRED SL | Apoderado Solidario | 14/04/2021 | |
THE FOOTBALL CORPORATION SL | Secretario | 21/11/2019 | |
THE FOOTBALL CORPORATION SL | Consejero Delegado Solidario | 21/11/2019 | |
THE FOOTBALL CORPORATION SL | Consejero | 21/11/2019 | |
VISACATOM TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 29/05/2019 | |
GLOBANT ESPAÑA SA | Apoderado | 24/08/2018 | |
MONTAJES ELECTRICOS ESPAÑOLES ELECPA SL | Administrador Concursal | 10/01/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JIMENEZ CANDELA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CANDELA JOSE MARIA
Empresa: CIFONELLI 1880 SL
Apoderado
- Jimenez Candela Jose Maria
- Maillo Del Valle Alfonso
- Nuñez Luque Ignacio
- Peralta Lionel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 577059, I/A 11 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-28
Empresa: DIPAK EUROPA L S A SL
Liquidador
- Jimenez Candela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23444 , F 177, S 8, H M 420532, I/A 5 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: SOLERTIA IUS SL
Administrador Solidario
Representante
- Alvarez Cascos Fernandez Escandon Pablo
- Jimenez Candela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46442 , F 121, S 8, H M 815546, I/A 1 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: AEOL PRIME SERVICES SL
Administrador Unico
- Jimenez Candela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46035 , F 1, S 8, H M 808926, I/A 1 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: AEOL PRIME SERVICES SL
Socio Único
- Jimenez Candela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46035 , F 1, S 8, H M 808926, I/A 1 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-28
Empresa: GLOBAL MEDICAL KNOWLEDGE SL
Liquidador
- Jimenez Candela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27851 , F 106, S 8, H M 501990, I/A 4 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: GLOBAL MEDICAL KNOWLEDGE SL
Administrador Unico
- Jimenez Candela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27851 , F 106, S 8, H M 501990, I/A 4 (31/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-28
Empresa: SENEX MUNDI INVERSIONES SL
Apoderado
- Jimenez Candela Jose Maria
- Vio Lyon Ignacio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37012 , F 95, S 8, H M 661287, I/A 7 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-28
Empresa: TWO HUNDRED SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Candela Jose Maria
- Maillo Del Valle Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27099 , F 51, S 8, H M 488249, I/A 3 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-28
Empresa: THE FOOTBALL CORPORATION SL
Consejero Delegado Solidario
- Jimenez Candela Jose Maria
- Perez Borrachero Alberto
Consejero
- Jimenez Candela Jose Maria
Presidente
Secretario
- Jimenez Candela Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33848 , F 91, S 8, H M 575693, I/A 4 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ CANDELA JOSE MARIA
Mostramos los datos de JIMENEZ CANDELA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CANDELA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos