JIMENEZ CAMBIL DIEGO
Informe ejecutivo de JIMENEZ CAMBIL DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ CAMBIL DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMMERCEVISTA VENTURES SL | Administrador Unico | 26/06/2024 | |
UN NUEVO ERROR SL | Administrador Solidario | 12/04/2024 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CAMBIL DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CAMBIL DIEGO
Empresa: COMMERCEVISTA VENTURES SL
Administrador Unico
- Jimenez Cambil Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815349, I/A 2 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: UN NUEVO ERROR SL
Administrador Solidario
- Jimenez Cambil Diego
- Llorente Martin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46740 , F 120, S 8, H M 820420, I/A 1 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: BIGTIME PROJECTS EVENT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Bayle Txomin Balthazar
- Jimenez Cambil Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28908 , F 182, S 8, H M 520561, I/A 2 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: BIGTIME PROJECTS EVENT MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Bayle Txomin Balthazar
- Jimenez Cambil Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28908 , F 182, S 8, H M 520561, I/A 1 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-28
Información de JIMENEZ CAMBIL DIEGO
Mostramos los datos de JIMENEZ CAMBIL DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CAMBIL DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos