JIMENEZ CABRERA MANUEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ CABRERA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE JIMENEZ CABRERA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES ASEGRA 2.010 SL | Socio Unico | 11/01/2022 | |
ENCINA & TALERO SL | Socio Unico | 11/01/2022 | |
OZONOSANIA SL | Administrador Solidario | 28/05/2021 | |
MEDIOLIVA SL | Administrador Mancomunado | 07/11/2018 | |
ENCINA & TALERO SL | Administrador Unico | 10/08/2018 | |
PROMOCIONES ASEGRA 2.010 SL | Administrador Unico | 10/08/2018 | |
GESLIFE COLOMBIA SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2009 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ CABRERA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ CABRERA MANUEL
Empresa: PROMOCIONES ASEGRA 2.010 SL
Socio Único
- Jimenez Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 207, S 8, H GR 20137, I/A 7 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-18
Empresa: ENCINA & TALERO SL
Socio Único
- Jimenez Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 207, S 8, H GR 42693, I/A 6 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-18
Empresa: OZONOSANIA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Cabrera Manuel
- Lao Santiago Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 101, S 8, H GR 50036, I/A 4 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-18
Empresa: ALPENSUR ARRENDAMIENTOS SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Cabrera Leandro
- Jimenez Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 192, S 8, H GR 42691, I/A 4 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-18
Empresa: CASABAJA GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Cabrera Leandro
- Jimenez Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 23, S 8, H GR 33620, I/A 6 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-18
Empresa: ALPENSUR ARRENDAMIENTOS SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Cabrera Leandro
- Jimenez Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 192, S 8, H GR 42691, I/A 3 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-18
Empresa: MEDIOLIVA SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Cabrera Manuel
- Rodriguez Fathi Mastouri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 121, S 8, H GR 52344, I/A 1 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-18
Empresa: CASABAJA GESTION SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Cabrera Leandro
- Jimenez Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1287 , F 23, S 8, H GR 33620, I/A 5 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-18
Empresa: PROMOCIONES ASEGRA 2.010 SL
Administrador Unico
- Jimenez Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 206, S 8, H GR 20137, I/A 3 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-18
Empresa: ENCINA & TALERO SL
Administrador Unico
- Jimenez Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1480 , F 206, S 8, H GR 42693, I/A 3 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-18
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ CABRERA MANUEL
Mostramos los datos de JIMENEZ CABRERA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ CABRERA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos