JIMENEZ BOIX JUAN JOSE
Informe ejecutivo de JIMENEZ BOIX JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ BOIX JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCARAVANAS VELETA SL | Administrador Unico | 17/01/2020 | 10/04/2024 |
AUTOCARAVANAS VELETA SL | Administrador Solidario | 23/06/2022 | 10/04/2024 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ BOIX JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ BOIX JUAN JOSE
Empresa: AUTOCARAVANAS VELETA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Boix Juan Jose
- Pablo Jimenez Boix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 177, S 8, H GR 54724, I/A 4 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-18
Empresa: AUTOCARAVANAS VELETA SL
Administrador Solidario
- Jimenez Boix Juan Jose
- Pablo Jimenez Boix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 177, S 8, H GR 54724, I/A 2 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-18
Empresa: AUTOCARAVANAS VELETA SL
Administrador Unico
- Jimenez Boix Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 176, S 8, H GR 54724, I/A 1 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-18
Información de JIMENEZ BOIX JUAN JOSE
Mostramos los datos de JIMENEZ BOIX JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ BOIX JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos