JIMENEZ BEATO JOSE
Informe ejecutivo de JIMENEZ BEATO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ BEATO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES JIMENEZ BEATO SL | Apoderado Solidario | 22/08/2024 | |
JERONIMO JIMENEZ E HIJOS SA | Consejero Delegado | 01/09/2021 | |
JERONIMO JIMENEZ E HIJOS SA | Consejero | 01/09/2021 | |
JERONIMO JIMENEZ E HIJOS SA | Secretario | 01/09/2021 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ BEATO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ BEATO JOSE
Empresa: INVERSIONES JIMENEZ BEATO SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Beato Gema
- Jimenez Beato Jesus
- Jimenez Beato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 46458, I/A 2 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-14
Empresa: JERONIMO JIMENEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado
- Jimenez Beato Jose
Consejero
- Jimenez Beato Antonio
- Jimenez Beato Jose
- Navarro Lopez Josefa
Presidente
Secretario
- Jimenez Beato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 84, S 8, H CO 12546, I/A 9 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-14
Empresa: JERONIMO JIMENEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado
- Jimenez Beato Jose
Consejero
- Jimenez Beato Antonio
- Jimenez Beato Jeronimo
- Jimenez Beato Jose
Presidente
Secretario
- Jimenez Beato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 84, S 8, H CO 12546, I/A 9 (01/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-14
Empresa: JERONIMO JIMENEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado
- Jimenez Beato Jose
Consejero
- Jimenez Beato Antonio
- Jimenez Beato Jeronimo
- Jimenez Beato Jose
Presidente
Secretario
- Jimenez Beato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 84, S 8, H CO 12546, I/A 8 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-14
Empresa: JERONIMO JIMENEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado
- Jimenez Beato Jose
Consejero
- Jimenez Beato Cristobal
- Jimenez Beato Jeronimo
- Jimenez Beato Jose
Presidente
Secretario
- Jimenez Beato Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 84, S 8, H CO 12546, I/A 8 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-14
Empresa: JERONIMO JIMENEZ E HIJOS SA
Consejero
- Jimenez Beato Cristobal
- Jimenez Beato Jeronimo
- Jimenez Beato Jose
Presidente
Secretario
- Jimenez Beato Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 83, S 8, H CO 12546, I/A 6 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-14
Empresa: JERONIMO JIMENEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado
- Jimenez Beato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 83, S 8, H CO 12546, I/A 6 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-14
Empresa: JERONIMO JIMENEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Jimenez Beato Antonio
- Jimenez Beato Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 83, S 8, H CO 12546, I/A 6 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-14
Información de JIMENEZ BEATO JOSE
Mostramos los datos de JIMENEZ BEATO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ BEATO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos