JIMENEZ BAÑOS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de JIMENEZ BAÑOS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIMENEZ BAÑOS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
I4H INSECTS FOR HEALTH AND SUSTAINABILITY SL | Administrador Unico | 08/05/2023 | |
AGRICOLA HERMANOS JIMENEZ BAÑOS SL | Administrador Unico | 12/04/2023 | |
CIAGROTEX SL | Administrador Unico | 05/07/2021 | |
CARBURANTES CAMPO ARAÑUELO SL | Administrador Unico | 04/09/2015 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ BAÑOS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ BAÑOS JUAN CARLOS
Administrador Unico
- Jimenez Baños Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1106, L 933, F 198, S 8, H CC 16923, I/A 1 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-10
Empresa: AGRICOLA HERMANOS JIMENEZ BAÑOS SL
Administrador Unico
- Jimenez Baños Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1105, L 932, F 176, S 8, H CC 16898, I/A 1 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-10
Empresa: CIAGROTEX SL
Administrador Unico
- Jimenez Baños Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473, L 301, F 93, S 8, H CC 134, I/A 6 (05/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-131-10
Empresa: CARBURANTES CAMPO ARAÑUELO SL
Administrador Unico
- Jimenez Baños Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532, L 360, F 60, S 8, H CC 5753, I/A 2 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-10
Información de JIMENEZ BAÑOS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de JIMENEZ BAÑOS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ BAÑOS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos