JIMENEZ ANDRINAL ANA ISABEL
Informe ejecutivo de JIMENEZ ANDRINAL ANA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ ANDRINAL ANA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERBANK SA | Apoderado | 21/08/2018 | 04/08/2021 |
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2018 | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ ANDRINAL ANA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ ANDRINAL ANA ISABEL
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado
- Catala Laguarda Vicente
- Gonzalez Gonzalez Jose Antonio
- Jimenez Andrinal Ana Isabel
- Lopez Cabañes David
- Oneale Moreno Luque Miguel
- Tort Gomez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35657 , F 125, S 8, H M 520137, I/A 446 (21/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Empresa: BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Catala Laguardia Vicente
- Gonzalez Gonzalez Jose Antonio
- Jimenez Andrinal Ana Isabel
- Lopez Cabañes David
- O`neal Moreno-luque Miguel
- Tort Gomez Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737 , F 185, S 8, H CU 8714, I/A 307 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-16
Información de JIMENEZ ANDRINAL ANA ISABEL
Mostramos los datos de JIMENEZ ANDRINAL ANA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ ANDRINAL ANA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos