JIMENEZ ALVAREZ VICENTE
Informe ejecutivo de JIMENEZ ALVAREZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ ALVAREZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRIMANCHA JIMENEZ SL | Administrador Unico | 26/09/2023 | |
VICENS 2022 SL | Socio Unico | 24/01/2022 | |
VICENS 2022 SL | Administrador Unico | 24/01/2022 | |
JIMENEZ Y PORALSAMU SL | Administrador Unico | 11/05/2021 | |
JIMALAGRI SL | Administrador Unico | 24/11/2020 | |
LA GENTILA SL | Administrador Unico | 04/05/2020 | |
CAFETERIA-PASTELERIA LA NUEVA SL | Apoderado Solidario | 22/07/2015 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ ALVAREZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ ALVAREZ VICENTE
Empresa: AGRIMANCHA JIMENEZ SL
Administrador Unico
- Jimenez Alvarez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 626 , F 190, S 8, H CR 28789, I/A 3 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-13
Empresa: VICENS 2022 SL
Administrador Unico
- Jimenez Alvarez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42585 , F 110, S 8, H M 753330, I/A 1 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: VICENS 2022 SL
Socio Único
- Jimenez Alvarez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42585 , F 110, S 8, H M 753330, I/A 1 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: JIMENEZ Y PORALSAMU SL
Administrador Unico
- Jimenez Alvarez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 8, S 8, H CR 10431, I/A 11 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-13
Empresa: JIMENEZ Y PORALSAMU SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Alvarez Luisa Maria
- Jimenez Alvarez Maria Dolores
- Jimenez Alvarez Tomas
- Jimenez Alvarez Vicente
- Portal Jimenez Raul
Presidente
- Jimenez Alvarez Vicente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 8, S 8, H CR 10431, I/A 11 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-13
Empresa: JIMALAGRI SL
Administrador Unico
- Jimenez Alvarez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 678 , F 186, S 8, H CR 31471, I/A 1 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-13
Empresa: JIMENEZ Y PORALSAMU SL
Presidente
- Jimenez Alvarez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 7, S 8, H CR 10431, I/A 9 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-13
Empresa: LA GENTILA SL
Administrador Unico
- Jimenez Alvarez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39501 , F 172, S 8, H M 701335, I/A 2 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
Empresa: JIMENEZ Y PORALSAMU SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 220, S 8, H CR 10431, I/A 8 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-8-13
Empresa: SECURFIRE SL
Liquidador
- Jimenez Alvarez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38023 , F 197, S 8, H B 315448, I/A 4 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-103-08
VER MAS ACTOS
Información de JIMENEZ ALVAREZ VICENTE
Mostramos los datos de JIMENEZ ALVAREZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ ALVAREZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos