JIBRIL SABBAR SIBRY
Informe ejecutivo de JIBRIL SABBAR SIBRY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JIBRIL SABBAR SIBRY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TAGAISAR EXPLOTACIONES SL | Apoderado | 24/04/2019 | |
TAGAISAR EXPLOTACIONES SL | Administrador Mancomunado | 24/04/2019 | |
GECAM EXPLOTACIONES SL | Administrador Unico | 12/06/2018 | |
FASIAM PLAYAS SL | Administrador Mancomunado | 05/05/2016 | |
FASI PLAYA SL | Administrador Solidario | 05/02/2016 |
VINCULACIONES DE JIBRIL SABBAR SIBRY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIBRIL SABBAR SIBRY
Empresa: TAGAISAR EXPLOTACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Campoverde Zurita Victor Gerardo
- Jibril Sabbar Sibry
Apoderado
- Campoverde Zurita Victor Gerardo
- Jibril Sabbar Sibry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 29, S 8, H IL 12424, I/A 1 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-35
Empresa: TAGAISAR EXPLOTACIONES SL
Apoderado
- Campoverde Zurita Victor Gerardo
- Jibril Sabbar Sibry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 504 , F 29, S 8, H IL 12424, I/A 1 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-35
Empresa: GECAM EXPLOTACIONES SL
Administrador Unico
- Jibril Sabbar Sibry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 142, S 8, H IL 11777, I/A 2 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-35
Empresa: FASIAM PLAYAS SL
Administrador Mancomunado
- Galai Amine El
- Jibril Sabbar Sibry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 476 , F 43, S 8, H IL 11494, I/A 1 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-35
Empresa: FASI PLAYA SL
Administrador Solidario
- Jibril Sabbar Sibry
- Tahiri Ezzammouri Faissal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 1, S 8, H IL 11396, I/A 1 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-35
Información de JIBRIL SABBAR SIBRY
Mostramos los datos de JIBRIL SABBAR SIBRY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIBRIL SABBAR SIBRY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos