JIANG SUIFENG
Informe ejecutivo de JIANG SUIFENG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIANG SUIFENG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUIVICTOR YOUNG BEAUTY SL | Socio Unico | 20/02/2020 | |
SUIVICTOR YOUNG BEAUTY SL | Administrador Unico | 20/02/2020 |
VINCULACIONES DE JIANG SUIFENG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIANG SUIFENG
Empresa: SUIVICTOR YOUNG BEAUTY SL
Administrador Unico
- Jiang Suifeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40200 , F 28, S 8, H M 714325, I/A 1 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: SUIVICTOR YOUNG BEAUTY SL
Socio Único
- Jiang Suifeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40200 , F 28, S 8, H M 714325, I/A 1 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Empresa: SKINSUI SL
Liquidador
- Jiang Suifeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33247 , F 133, S 8, H M 598330, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Empresa: SKINSUI SL
Administrador Unico
- Jiang Suifeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33247 , F 133, S 8, H M 598330, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Empresa: SKINSUI SL
Administrador Unico
- Jiang Suifeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33247 , F 132, S 8, H M 598330, I/A 2 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-28
Información de JIANG SUIFENG
Mostramos los datos de JIANG SUIFENG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIANG SUIFENG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos