JESUS SANCHO MANSO
Informe ejecutivo de JESUS SANCHO MANSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JESUS SANCHO MANSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T SANCHO LOGISTICA SL | Administrador Unico | 31/01/2024 | |
T SANCHO LOGISTICA SL | Apoderado | 28/12/2016 |
VINCULACIONES DE JESUS SANCHO MANSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS SANCHO MANSO
Empresa: T SANCHO LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Jesus Sancho Manso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 4, S 8, H SG 3534, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-40
Empresa: T SANCHO LOGISTICA SL
Apoderado
- Jesus Sancho Manso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 4, S 8, H SG 3534, I/A 4 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-40
Empresa: SANCHO MANSO SL
Administrador Unico
- Jesus Sancho Manso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159 , F 3, S 8, H SG 3534, I/A 3 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-40
Empresa: PLAZA CAÑADA 14 SL
Administrador Solidario
- Fernando Palomo Domingo
- Jesus Sancho Manso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 221 , F 132, S 8, H SG 4913, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-40
Información de JESUS SANCHO MANSO
Mostramos los datos de JESUS SANCHO MANSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS SANCHO MANSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos