JESUS SANCHEZ COSTA
Informe ejecutivo de JESUS SANCHEZ COSTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JESUS SANCHEZ COSTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 05/03/2018 | |
MODELO ALHAMA SL | Administrador Unico | 18/06/2013 |
VINCULACIONES DE JESUS SANCHEZ COSTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS SANCHEZ COSTA
Empresa: LUMARJAVAL SA
Administrador Unico
- Jesus Sanchez Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 104, S 8, H MU 86799, I/A 3 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-30
Empresa: JESACO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Jesus Sanchez Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 96, S 8, H MU 88877, I/A 2 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-30
Administrador Solidario
- Jesus Sanchez Costa
- Martin Balsas Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 13, S 8, H MU 50192, I/A 3 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-30
Administrador Mancomunado
- Jesus Sanchez Costa
- Jorge Arrizabalaga Gomez
- Martin Balsas Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2164 , F 13, S 8, H MU 50192, I/A 3 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-30
Empresa: JESACO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Jesus Sanchez Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3201 , F 95, S 8, H MU 88877, I/A 1 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-30
Empresa: AGROVIDSA SL
Liquidador Mancomunado
- Fernando Sanchez Ballesta
- Jesus Sanchez Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 225, S 8, H MU 7193, I/A 10 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-30
Empresa: AGROVIDSA SL
Liquidador Mancomunado
- Fernando Sanchez Ballesta
- Jesus Sanchez Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 225, S 8, H MU 7193, I/A 9 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-30
Empresa: AGROVIDSA SL
Consejero Delegado
- Jesus Sanchez Costa
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 225, S 8, H MU 7193, I/A 9 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-30
Empresa: LUMARJAVAL SA
Administrador Unico
- Jesus Sanchez Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 102, S 8, H MU 86799, I/A 1 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-30
Empresa: MODELO ALHAMA SL
Administrador Unico
- Jesus Sanchez Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 202, S 8, H MU 42417, I/A 2 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-30
VER MAS ACTOS
Información de JESUS SANCHEZ COSTA
Mostramos los datos de JESUS SANCHEZ COSTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS SANCHEZ COSTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos