JESUS PEREZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de JESUS PEREZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JESUS PEREZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTRATAS Y ACABADOS JEPEMAR SL | Administrador Unico | 22/10/2019 | |
CONTRATAS Y ACABADOS JEPEMAR SL | Apoderado | 23/05/2018 | |
AMANO STETIC CENTER SL | Apoderado | 02/04/2018 |
VINCULACIONES DE JESUS PEREZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS PEREZ MARTINEZ
Empresa: CONTRATAS Y ACABADOS JEPEMAR SL
Administrador Unico
- Jesus Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1018 , F 107, S 8, H MU 18705, I/A 5 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-208-30
Empresa: CONTRATAS Y ACABADOS JEPEMAR SL
Apoderado
- Jesus Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1018 , F 105, S 8, H MU 18705, I/A 4 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-30
Empresa: CONTRATAS Y ACABADOS JEPEMAR SL
Administrador Unico
- Jesus Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1018 , F 105, S 8, H MU 18705, I/A 3 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-30
Empresa: AMANO STETIC CENTER SL
Apoderado
- Jesus Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 109, S 8, H MU 76091, I/A 6 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-30
Empresa: AMANO STETIC CENTER SL
Administrador Unico
- Jesus Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 109, S 8, H MU 76091, I/A 5 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-30
Empresa: AMANO STETIC CENTER SL
Administrador Unico
- Jesus Perez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792 , F 105, S 8, H MU 76091, I/A 1 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-30
Información de JESUS PEREZ MARTINEZ
Mostramos los datos de JESUS PEREZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS PEREZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos