JESUS-MODESTO ROMERO CERDAN
Informe ejecutivo de JESUS-MODESTO ROMERO CERDAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JESUS-MODESTO ROMERO CERDAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIGITAL DATA FARM SL | Administrador Unico | 11/05/2022 | 16/12/2022 |
NEORADIX SMARTGREEN SL | Administrador Unico | 10/03/2017 | 11/11/2022 |
VINCULACIONES DE JESUS-MODESTO ROMERO CERDAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS-MODESTO ROMERO CERDAN
Empresa: DIGITAL DATA FARM SL
Administrador Unico
- Jesus-modesto Romero Cerdan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 174, S 8, H MU107270, I/A 2 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-30
Empresa: NEORADIX SMARTGREEN SL
Administrador Unico
- Jesus-modesto Romero Cerdan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3232 , F 20, S 8, H MU 93921, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-30
Empresa: DIGITAL DATA FARM SL
Administrador Unico
- Jesus-modesto Romero Cerdan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 173, S 8, H MU107270, I/A 1 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-30
Empresa: NEORADIX SMARTGREEN SL
Administrador Unico
- Jesus-modesto Romero Cerdan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3232 , F 17, S 8, H MU 93921, I/A 1 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-30
Información de JESUS-MODESTO ROMERO CERDAN
Mostramos los datos de JESUS-MODESTO ROMERO CERDAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS-MODESTO ROMERO CERDAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos