JESUS MELLADO ROMERO
Informe ejecutivo de JESUS MELLADO ROMERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE JESUS MELLADO ROMERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MI4 BROKERS SL | Administrador Unico | 21/05/2024 | |
GESTIONES Y SERVICIOS INTEGRALES DEL SURESTE 2024 SL | Administrador Unico | 07/02/2024 | |
MC COMSULTING SURESTE SL | Administrador Unico | 22/06/2023 | |
ACTIVOS AZUL LEVANTE SL | Administrador Suplente | 04/05/2021 | |
PLANTAS NATURALES DEL MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 16/12/2016 | |
ASETEC MEDIACION SL | Socio Unico | 17/06/2016 | |
ASETEC MEDIACION SL | Administrador Unico | 17/06/2016 | |
FONZITO BAR SL | Administrador Unico | 27/06/2011 | |
ASETEC SURESTE SL | Administrador Unico | 21/01/2009 |
VINCULACIONES DE JESUS MELLADO ROMERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS MELLADO ROMERO
Empresa: MI4 BROKERS SL
Administrador Unico
- Jesus Mellado Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113591, I/A 1 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-30
Administrador Unico
- Jesus Mellado Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3668 , F 102, S 8, H MU112199, I/A 1 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-30
Empresa: MC COMSULTING SURESTE SL
Administrador Unico
- Jesus Mellado Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 54, S 8, H MU110653, I/A 1 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-30
Empresa: FRANCISCO MARTINEZ LOZANO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Jesus Mellado Romero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 39, S 8, H MU 20918, I/A 27 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-30
Empresa: ACTIVOS AZUL LEVANTE SL
Administrador Suplente
- Jesus Mellado Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2938 , F 198, S 8, H MU 80984, I/A 3 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-30
Empresa: FRANCISCO MARTINEZ LOZANO SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Jesus Mellado Romero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 38, S 8, H MU 20918, I/A 26 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-30
Empresa: FRANCISCO MARTINEZ LOZANO SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Jesus Mellado Romero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 38, S 8, H MU 20918, I/A 26 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-30
Empresa: PROPERTY RAANGA SL
Administrador Unico
- Jesus Mellado Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3149 , F 127, S 8, H MU 88202, I/A 2 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-30
Administrador Unico
- Jesus Mellado Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214 , F 83, S 8, H MU 90157, I/A 1 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-30
Empresa: ASETEC MEDIACION SL
Administrador Unico
- Jesus Mellado Romero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 76, S 8, H MU 90303, I/A 1 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-30
VER MAS ACTOS
Información de JESUS MELLADO ROMERO
Mostramos los datos de JESUS MELLADO ROMERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS MELLADO ROMERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos