JESUS MARTINEZ GRANERO
Informe ejecutivo de JESUS MARTINEZ GRANERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JESUS MARTINEZ GRANERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUBI-K CONSTRUCCIONS LLORET SL | Administrador Unico | 16/02/2024 | |
KUBI-K CONSTRUCCIONS LLORET SL | Socio Unico | 16/02/2024 | |
SEGUR CONTROL LLORET SL | Socio Unico | 19/01/2024 | |
SEGUR CONTROL LLORET SL | Administrador Unico | 19/01/2024 |
VINCULACIONES DE JESUS MARTINEZ GRANERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS MARTINEZ GRANERO
Empresa: KUBI-K CONSTRUCCIONS LLORET SL
Administrador Unico
- Jesus Martinez Granero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 171, S 8, H GI 54585, I/A 7 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-17
Empresa: KUBI-K CONSTRUCCIONS LLORET SL
Socio Único
- Jesus Martinez Granero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918 , F 171, S 8, H GI 54585, I/A 7 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-17
Empresa: SEGUR CONTROL LLORET SL
Administrador Unico
- Jesus Martinez Granero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881 , F 118, S 8, H GI 52916, I/A 6 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-17
Empresa: SEGUR CONTROL LLORET SL
Nuevo Socio Único
- Jesus Martinez Granero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2881 , F 118, S 8, H GI 52916, I/A 6 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-17
Empresa: CATAUXI SL
Administrador Unico
- Jesus Martinez Granero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 133, S 8, H GI 48583, I/A 4 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-17
Empresa: CATAUXI SL
Administrador Unico
- Jesus Martinez Granero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 133, S 8, H GI 48583, I/A 3 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-17
Información de JESUS MARTINEZ GRANERO
Mostramos los datos de JESUS MARTINEZ GRANERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS MARTINEZ GRANERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos