JESUS MANUEL IGLESIAS VALCARCEL
Informe ejecutivo de JESUS MANUEL IGLESIAS VALCARCEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JESUS MANUEL IGLESIAS VALCARCEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUILUGO SL | Vicesecret. | 28/10/2016 | |
ALQUILUGO SL | Consejero | 28/10/2016 | |
AUTOS IGLESIAS SL | Vicesecret. | 28/10/2016 | |
AUTOS IGLESIAS SL | Consejero | 28/10/2016 | |
GRUPIVAZGLE SL | Administrador Unico | 27/05/2016 | 04/10/2016 |
DESARROLLOS FINANCIEROS CEAO SL | Administrador Mancomunado | 14/11/2014 |
VINCULACIONES DE JESUS MANUEL IGLESIAS VALCARCEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JESUS MANUEL IGLESIAS VALCARCEL
Empresa: AUTOS IGLESIAS SL
Consejero
- Jesus Manuel Iglesias Valcarcel
Vicesecret.
- Jesus Manuel Iglesias Valcarcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 27, S 8, H LU 982, I/A 15 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-27
Empresa: ALQUILUGO SL
Consejero
- Jesus Manuel Iglesias Valcarcel
Vicesecret.
- Jesus Manuel Iglesias Valcarcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278 , F 204, S 8, H LU 6510, I/A 7 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-27
Empresa: GRUPIVAZGLE SL
Administrador Unico
- Jesus Manuel Iglesias Valcarcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 32, S 8, H LU 18413, I/A 2 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-27
Empresa: GRUPIVAZGLE SL
Administrador Unico
- Jesus Manuel Iglesias Valcarcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 30, S 8, H LU 18413, I/A 1 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-27
Empresa: DESARROLLOS FINANCIEROS CEAO SL
Administrador Mancomunado
- Daniel Arias Lopez
- Fernandez Herbon Carlos
- Jesus Manuel Iglesias Valcarcel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 336 , F 45, S 8, H LU 9976, I/A 2 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-27
Información de JESUS MANUEL IGLESIAS VALCARCEL
Mostramos los datos de JESUS MANUEL IGLESIAS VALCARCEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JESUS MANUEL IGLESIAS VALCARCEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos